Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Vedtægter | ||||
Tegningsregel | Hovedbranche | Hvidhvask | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Direktion | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-05-01 tilføjes Bestyrelse: Jonas Ring Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-05-01 fjernes Bestyrelse: Anette Fynbo Blem (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2007-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KØGE VAND A/S. (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2007-04-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KØGE VARME A/S. (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2007-04-24 sletter virksomheden Ejerskaber: KØGE SERVICE APS. (offentliggjort 2016-04-13)
Den 2007-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KØGE SOL OG VIND A/S. (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2009-12-04 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KØGE AFLØB A/S. (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2015-11-16 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: Køge Forsyningsinvest ApS. (offentliggjort 2015-11-24)
Den 2015-12-31 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: KLAR Forsyning A/S. (offentliggjort 2017-05-15)
Den 2024-01-01 tilføjes Bestyrelse: Anette Fynbo Blem (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-05-02)
Den 2024-01-01 fjernes Bestyrelse: Jonas Ring Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-01-26)
Den 2023-11-01 tilføjes Bestyrelse: Dorthe Winberg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-11-01 fjernes Bestyrelse: Mikkel Lundemann Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2023-06-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-04-11 tilføjes Vedtægter: 2023-04-11 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2022-06-20 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-01-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af bestyrelsesformanden i forening med en direktør, eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening med en direktør. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2022-01-01 tilføjes Bestyrelse: Mikkel Lundemann Rasmussen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-11-23)
Den 2022-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kombinerede administrationsserviceydelser (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2022-01-01 tilføjes Vedtægter: 2022-01-01 (offentliggjort 2023-06-07)
Den 2021-12-31 fjernes Bestyrelse: Lars Therkildsen (næstformand) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2021-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2021-12-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2021-12-17)
Den 2021-05-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-01 tilføjes Bestyrelse: Mikael Kasper Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2020-06-01 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-05-31 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-15 fjernes Bestyrelse: Bill Schønning Glentved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2019-05-23 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-01 tilføjes Bestyrelse: Bill Schønning Glentved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-01-30)
Den 2018-03-31 fjernes Bestyrelse: Bill Schønning Glentved (suppleant) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Bill Schønning Glentved (suppleant) (offentliggjort 2018-04-25)
Den 2018-01-01 tilføjes Vedtægter: 2018-01-01 (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Søren Dynesen Brask (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vasebækvej 40, 4600 Køge (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-11-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Revlen 2, 4600 Køge (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2017-05-26 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-06 tilføjes Bestyrelse: Marie Borghild Hesselberg Stærke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2016-07-06 fjernes Bestyrelse: Carl Richard Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-20 tilføjes Kontaktoplysninger: klar@klarforsyning.dk (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-04-19 fjernes Kontaktoplysninger: adm@energiforsyningen.dk (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-02-11 tilføjes Direktion: Jesper Koziara (direktør) (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2016-02-10 fjernes Direktion: Line von Benzon Hollesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-02-11 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed direkte eller gennem hel- eller delvist ejede datterselskaber med forsyning, produktion, transport, handel og levering af vand, varme, el, antenne, anden forsyningsvirksomhed og hertil hørende administration samt virksomhed som har tilknytning hertil. Selskabet kan endvidere være medejer af KLAR Forsyning A/S. (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2016-01-04 tilføjes Bestyrelse: Jan Madsen (suppleant) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2016-01-04 fjernes Bestyrelse: Niels Brøgger Obsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-01-04 tilføjes Vedtægter: 2016-01-04 (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2015-09-22 tilføjes Bestyrelse: Ali Ünsal (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2015-09-22 fjernes Bestyrelse: Palle Normann Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-05 tilføjes Bestyrelse: Bill Schønning Glentved (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-01-19)
Den 2014-05-02 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Østerskov Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-21 tilføjes Bestyrelse: Palle Normann Svendsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-21 fjernes Bestyrelse: Flemming Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-01-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed direkte eller gennem hel- eller delvist ejede datterselskaber med forsyning, produktion, transport, handel og levering af vand, varme, el, antenne, anden forsyningsvirksomhed og hertil hørende administration samt virksomhed som har tilknytning hertil. (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2014-01-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af et bestyrelsesmedlem og en direktør eller af bestyrelsesformanden sammen med et bestyrelsesmedlem eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2022-01-25)
Den 2014-01-21 tilføjes Vedtægter: 2014-01-21 (offentliggjort 2016-02-11)
Den 2012-12-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Revlen 2, 4600 Køge (offentliggjort 2017-11-09)
Den 2012-12-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 15, 4600 Køge (offentliggjort 2008-04-29)
Den 2012-03-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Østerskov Jørgensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-01 fjernes Bestyrelse: Peter Christian Østerskov Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-07-01)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-09-22 tilføjes Kontaktoplysninger: adm@energiforsyningen.dk (offentliggjort 2016-04-20)
Den 2011-06-01 tilføjes Bestyrelse: Marie Borghild Hesselberg Stærke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-06-01 fjernes Bestyrelse: Thomas Helmut Kielgast (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-14 tilføjes Bestyrelse: Thomas Helmut Kielgast (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-14 fjernes Bestyrelse: Marie Borghild Hesselberg Stærke (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Christian Østerskov Jørgensen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-01-25 fjernes Bestyrelse: Lene Kirsten Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-04 tilføjes Kapital (Kapital): 6.767.256,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-04 tilføjes Legale ejere: Køge kommune (offentliggjort 2015-03-31)
Den 2009-05-12 tilføjes Bestyrelse: Per Wiebjerg Hansen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-05-12 fjernes Bestyrelse: Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-01 tilføjes Direktion: Line von Benzon Hollesen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-06-01 fjernes Direktion: Jess Lynge Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ørnevej 15, 4600 Køge (offentliggjort 2008-04-29)
Den 2008-04-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 4600 Køge (offentliggjort 2006-04-10)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2021-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-04-24 tilføjes Kapital (Kapital): 5.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-24 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-02-19 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Hesselbjerg Mikkelsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-02-19 fjernes Bestyrelse: Torben Eigild Hansen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-19 fjernes Bestyrelse: Hans Ole Nybjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-01 tilføjes Direktion: Jess Lynge Bertelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-08-01 fjernes Direktion: Uwe Kurt Paul Jacobs (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Torvet 1, 4600 Køge (offentliggjort 2006-04-10)
Den 2006-04-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-04-07 tilføjes Bestyrelse: Hans Ole Nybjerg (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-07 fjernes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-07 tilføjes Direktion: Uwe Kurt Paul Jacobs (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-07 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-04-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-07 tilføjes Navne: KØGE HOLDING A/S (offentliggjort 2006-04-10)
Den 2006-04-06 fjernes Navne: VICH 8192 A/S (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2006-04-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-07 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Bestyrelse: Helen Mimi Janniche (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: VICH 8192 A/S (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2005-01-04)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)