Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jesper Frøslev-Jørgensen | 12.04.2006 | 13.07.2009 | adm. dir |
Jan Dragsgaard Dall | 11.01.2006 | 12.04.2006 | adm. dir |
Bevan Firman Clarke | 27.12.2005 | 11.01.2006 | adm. dir |
Ole Stentoft | 09.09.2005 | 27.12.2005 | direktion |
Aksel Damm | 16.12.2004 | 09.09.2005 | direktion |