Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Claude-Francois Poul Teisen-Simony | 22.09.2005 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Simon Rørvig | 22.09.2005 | 29.11.2006 | direktør |
Michael Revsgaard Frederiksen | 06.01.2005 | 29.11.2006 | direktør |
Søren Davids | 06.01.2005 | 22.09.2005 | adm. dir |
Michael Frydendal | 06.01.2005 | 22.09.2005 | direktør |
Kim Madsen | 01.01.2005 | 06.01.2005 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristina May Olsen | 09.09.2014 | 24.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anne Bove-Nielsen | 09.01.2008 | 09.09.2014 | bestyrelsesmedlem |
Michael Birn Knop | 30.01.2007 | 24.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Ole Strange | 30.01.2007 | 24.09.2015 | bestyrelsesmedlem |
Søren Merit | 30.01.2007 | 17.02.2009 | bestyrelsesmedlem |
Maria Stetter Rubin | 30.01.2007 | 09.01.2008 | bestyrelsesmedlem |