Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Navne | ||||
Regnskabs år | Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2012-12-04 fjernes Binavne: NORDENS ELEMENTFABRIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-21 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Tølløsevej 361, 4350 Ugerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-22 fjernes Bestyrelse: Andreas Grønlund Hove (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Direktion: Andreas Grønlund Hove (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-22 fjernes Navne: MS ELEMENTFABRIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2012-11-22 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Stiftere: LIND OG RISØR HOLDING A/S, Andreas Grønlund Hove (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-22 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-08-25 tilføjes Bestyrelse: Lena Martinsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 fjernes Bestyrelse: Torben Vorndran von Cøln Lind (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Formål: Selskabets formål er produktion og handel samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Kapital (Kapital): 515.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening eller af et medlem af bestyrelsen i forening med en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-25 tilføjes Vedtægter: 2009-08-25 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af bygningstømmer og snedkeriartikler i øvrigt (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fremstilling af byggematerialer af beton (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Fremstilling af byggematerialer af beton (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 fjernes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Betonelementfabrikker (offentliggjort 2005-10-06)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tølløsevej 361, 4350 Ugerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tølløsevej 361, 4350 Ugerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-02-02 tilføjes Revisor: TOP B ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-02 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Navne: MS ELEMENTFABRIK A/S (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-16 fjernes Navne: NORDENS ELEMENTFABRIK A/S (offentliggjort 2005-01-03)
Den 2005-01-03 tilføjes Navne: NORDENS ELEMENTFABRIK A/S (offentliggjort 2005-01-03)
Den 2005-01-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tølløsevej 361, 4350 Ugerløse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-03 tilføjes Bestyrelse: Torben Vorndran von Cøln Lind (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Binavne: NORDENS ELEMENTFABRIK A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Direktion: Andreas Grønlund Hove (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Hovedbranche: Betonelementfabrikker (offentliggjort 2005-10-06)
Den 2005-01-03 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Stiftere: LIND OG RISØR HOLDING A/S, Andreas Grønlund Hove (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-03 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-03 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)