Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Michael Thede Davidsen(virk.: 4) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Søren Rasmussen Deutch(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Ikke aktiv i virksomheden | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Peter Ziegler Faunø(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Peter Duel(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Per Gullestrup(virk.: 67) | 0 % | 0 % | 0 % | 1,49 % |
Anette Lystrup Birch(virk.: 10) | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % | 10,00 % |
Lisbeth Bygsø-Petersen(virk.: 3) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Martin Rask Bonnen(virk.: 16) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Thomas Kiær(virk.: 23) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jens Ole Søjbjerg(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Ivan Hvid(virk.: 4) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Emil Fannikke Kiær(virk.: 11) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Alice Jensen(virk.: 4) | 0 % | 25,00 % | 25,00 % | 25,00 % |
Peter Helmig(virk.: 5) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørgen Dalsgaard(virk.: 7) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Jørn Ankær Thomsen(virk.: 166) | 1,20 % | 2,41 % | 2,41 % | 6,02 % |
Claus Hovgaard(virk.: 13) | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Pct. | 0,87 % | 1,75 % | 1,75 % | 3,79 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Michael Thede Davidsen | 01.01.2007 | |
Søren Rasmussen Deutch | 03.03.2019 | Ryvangs Allé 20, 8240 Risskov |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Claus Hovgaard | 15.09.1991 | Gyldenholm Alle 2, 2820 Gentofte |
Peter Helmig | 12.12.2000 | Ternevej 15, 8240 Risskov |
Thomas Kiær | 31.10.2003 | Skovbrinken 6, 2920 Charlottenlund |
Peter Duel | 18.04.2005 | Ellebjergvej 17, 8240 Risskov |
Jørgen Dalsgaard | 01.05.2006 | Jyllands Allé 37, 8000 Aarhus C |
Lisbeth Bygsø-Petersen | 14.12.2006 | |
Martin Rask Bonnen | 01.01.2007 | Vagtelvej 18, 2000 Frederiksberg |
Ivan Hvid | 12.11.2013 | |
Emil Fannikke Kiær | 01.10.2015 | Kathrinevej 4, 2900 Hellerup |
Peter Ziegler Faunø | 19.12.2015 | Adelvej 25A, 8240 Risskov |
Alice Jensen | ||
Jørn Ankær Thomsen | 31.03.2018 | Frederiks Plads 8, 8000 Aarhus C |
Per Gullestrup | ||
Anette Lystrup Birch |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
ARK Holding ApS | 39632462 | NORMAL | Ikke-finansielle holdingselskaber (642020) |
DEN GAMLE PERSERBAZAR ApS | 15114797 | NORMAL | Detailhandel med tæpper, vægbeklædning og gulvbelægning (475300) |
DINGÆLD ApS | 33505973 | NORMAL | Andre hjælpetjenester i forbindelse med finansiel formidling (661900) |
Phiro A/S | 37833282 | NORMAL | Arkitektvirksomhed (711100) |
Scandinavian Fashion Shop ApS | 39458292 | NORMAL | Tøjforretninger (477110) |
Show-room plan 3 V/A le Dous | 34859388 | Aktiv | Tøjforretninger (477110) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
21.03.2005 | 0,67 (km) | Silkeborgvej 2, 8000 Århus C | Margrethepladsen 3, 8000 Aarhus C |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 28.12.2017 og angivet som gældende fra 30.06.2017 (181 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
CAP INVEST ApS | 27435726 |
CAP Investment v/Camilla Aarup Petersen | 34514496 |
CAP Invest v/Claus Permin | 31457173 |
CAPIO | 36315938 |
Capio CFR-OPA A/S | 27506909 |
Capio CFR A/S | 27506909 |
CAPIO DANMARK A/S | 29458219 |
CAPIO DANMARK HOLDING A/S | 31622816 |
CAPIO DIAGNOSTIK A/S | 29458219 |
Capion ApS | 40790942 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Michael Thede Davidsen(virk.: 4) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Søren Rasmussen Deutch(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 71 % | 29 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Peter Ziegler Faunø(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Peter Duel(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Per Gullestrup(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden. | 24 | 0 | 0 | 1 | 34 | 8 |
Anette Lystrup Birch(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 0 |
Lisbeth Bygsø-Petersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Martin Rask Bonnen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 7 | 1 |
Thomas Kiær(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden. | 8 | 0 | 0 | 0 | 11 | 4 |
Jens Ole Søjbjerg(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Ivan Hvid(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 |
Emil Fannikke Kiær(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 8 | 1 |
Alice Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden. | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 |
Peter Helmig(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden. | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 |
Jørgen Dalsgaard(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden. | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 |
Jørn Ankær Thomsen(virk.: 166) Ikke aktiv i virksomheden. | 70 | 0 | 1 | 9 | 71 | 15 |
Claus Hovgaard(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden. | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Sum | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Pct. | 39 % | 0 % | 0 % | 3 % | 45 % | 12 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Michael Thede Davidsen(virk.: 4) Legale ejere | 0 | 2 | 1 | 1 |
Søren Rasmussen Deutch(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 1 | 1 | 1 |
Sum | 0 | 3 | 2 | 2 |
Pct. | 0 % | 43 % | 29 % | 29 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Peter Ziegler Faunø(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 2 | 2 |
Peter Duel(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 2 | 1 | 2 |
Per Gullestrup(virk.: 67) Ikke aktiv i virksomheden | 67 | 17 | 0 | 5 |
Anette Lystrup Birch(virk.: 10) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 7 | 0 | 0 |
Lisbeth Bygsø-Petersen(virk.: 3) Ikke aktiv i virksomheden | 0 | 2 | 1 | 0 |
Martin Rask Bonnen(virk.: 16) Ikke aktiv i virksomheden | 12 | 8 | 1 | 3 |
Thomas Kiær(virk.: 23) Ikke aktiv i virksomheden | 14 | 15 | 2 | 8 |
Jens Ole Søjbjerg(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 1 | 1 |
Ivan Hvid(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 1 | 1 |
Emil Fannikke Kiær(virk.: 11) Ikke aktiv i virksomheden | 10 | 0 | 1 | 0 |
Alice Jensen(virk.: 4) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 2 | 1 | 1 |
Peter Helmig(virk.: 5) Ikke aktiv i virksomheden | 4 | 3 | 1 | 3 |
Jørgen Dalsgaard(virk.: 7) Ikke aktiv i virksomheden | 2 | 3 | 1 | 5 |
Jørn Ankær Thomsen(virk.: 166) Ikke aktiv i virksomheden | 146 | 6 | 2 | 49 |
Claus Hovgaard(virk.: 13) Ikke aktiv i virksomheden | 8 | 5 | 0 | 5 |
Sum | 274 | 77 | 15 | 85 |
Pct. | 61 % | 17 % | 3 % | 19 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |