Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | ||||
Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Navne | ||||
Tegningsregel | Bestyrelse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-16 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2023-06-26 tilføjes Vedtægter: 2023-06-26 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2012-02-01 sletter virksomheden Ejerskaber: Af 26. maj 2015 ApS. (offentliggjort 2016-01-14)
Den 2012-07-18 sletter virksomheden Ejerskaber: AK Nygart A/S. (offentliggjort 2016-10-10)
Den 2022-11-11 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: FIT for LIVET ApS. (offentliggjort 2022-11-18)
Den 2023-06-29 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-02 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-16 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-02-15 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-16 tilføjes Vedtægter: 2021-02-16 (offentliggjort 2023-06-30)
Den 2021-02-16 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2021-02-22 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-05-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 276, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 276, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-11 tilføjes Kontaktoplysninger: nygart13@gmail.com (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2020-05-10 fjernes Kontaktoplysninger: j@nygart.net (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-04-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 276, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-04-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 276, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2019-04-11 tilføjes Kontaktoplysninger: j@nygart.net (offentliggjort 2020-05-11)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-21)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-14)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i tilknyttede datterselskaber eller associerede selskaber samt udlejning af ejendomme, nordisk indsamling af human væv, produktion af film og anden efter direktionens skøn hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-24 tilføjes Navne: Nygart Invest ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-23 fjernes Navne: NYGART HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2018-05-24 tilføjes Vedtægter: 2018-05-24 (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-25)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-27 tilføjes Vedtægter: 2017-09-27 (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-06-16 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med en direktør eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Bestyrelse: Jesper Frode Nygart (formand) (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Direktion: Marianne Nygart (direktør) (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 fjernes Direktion: Jesper Frode Nygart (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-17 tilføjes Legale ejere: Marianne Nygart, Jesper Frode Nygart (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-16 fjernes Legale ejere: Jesper Frode Nygart (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2017-03-17 tilføjes Reelle ejere: Marianne Nygart (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2017-03-17 tilføjes Vedtægter: 2017-03-17 (offentliggjort 2017-09-28)
Den 2017-02-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Strandvejen 276, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2019-04-11)
Den 2017-02-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 10, 1101 København K (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2016-11-04 tilføjes Bibranche: Andre sportsaktiviteter (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-11-04 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2016-12-14)
Den 2016-11-03 fjernes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2012-04-01 tilføjes Bibranche: Udlejning og leasing af biler og lette motorkøretøjer (offentliggjort 2016-11-04)
Den 2010-09-30 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2010-09-30 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-21 tilføjes Legale ejere: Jesper Frode Nygart (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2007-03-19 tilføjes Formål: Selskabets formål er holdingvirksomhed, herunder at eje kapitalandele i tilknyttede datterselskaber samt anden efter direktionens skøn hermed forbunden virksomhed. (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2007-03-19 tilføjes Kapital (Kapital): 225.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-19 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2007-03-19 tilføjes Vedtægter: 2007-03-19 (offentliggjort 2017-03-20)
Den 2007-03-07 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-07 fjernes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-03 tilføjes Revisor: TFDG A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-03 fjernes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ny Østergade 10, 1101 København K (offentliggjort 2017-02-02)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Jesper Frode Nygart (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: NYGART HOLDING ApS (offentliggjort 2018-05-31)
Den 2005-01-01 tilføjes Reelle ejere: Jesper Frode Nygart (offentliggjort 2017-10-19)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-02-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: Kreston CM Statsautoriseret Revisions interessentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: Jesper Frode Nygart (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-03)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)