Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Kontaktoplysninger | xbrl | ||||
Legale ejere | Formål | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Reelle ejere | Første regnskabsperiode | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-17 fjernes Bestyrelse: Cecilie Overbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-03-06 tilføjes Bestyrelse: Cecilie Overbye (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-06-18)
Den 2024-03-06 fjernes Direktion: Sonja Overbye (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2023-12-19 tilføjes Kontaktoplysninger: john.clausen@outlook.dk (offentliggjort 2023-12-19)
Den 2023-10-11 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-08-02 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-17 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-09-16 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-09-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-09-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-10-24 tilføjes Legale ejere: John Clausen, Sonja Overbye (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2014-08-15 tilføjes Formål: Selskabets formål er holding-, forfatter- og kursusaktivitet, samt dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Kapital (Kapital): 210.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-15 tilføjes Vedtægter: 2014-08-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Kapital (Kapital): 175.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-09-06 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-11 fjernes Revisor: Lammeengen ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende scenekunstnere (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende kunstnere (offentliggjort 2005-11-28)
Den 2007-07-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hulsøvang 13, 2960 Rungsted Kyst (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-07-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 230, 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-02-16)
Den 2005-06-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksborgvej 230, 4000 Roskilde (offentliggjort 2006-02-16)
Den 2005-06-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-10 tilføjes Direktion: Sonja Overbye (direktør) (offentliggjort 2024-03-06)
Den 2005-01-10 fjernes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Victor Christoffersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-01-10 tilføjes Navne: FAKTOR2 ApS (offentliggjort 2005-01-10)
Den 2005-01-09 fjernes Navne: VICH 8142 ApS (offentliggjort 2005-01-03)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: VICH 8142 ApS (offentliggjort 2005-01-03)
Den 2005-01-10 tilføjes Reelle ejere: John Clausen, Sonja Overbye (offentliggjort 2017-11-29)
Den 2005-01-10 tilføjes Revisor: Lammeengen ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-10 fjernes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: Karl-Alfred Brylle (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Rosenborggade 3, 3., 1130 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Selvstændigt udøvende kunstnere (offentliggjort 2005-11-28)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: VICTOR CHRISTOFFERSEN ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-03)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)