Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Direktion | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Ejerskaber | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Hovedbranche | Navne | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2023-11-21 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-12-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-05-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 5, 2680 Solrød Strand (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 9, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Direktion: Lars Eskild Lind (direktør) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 fjernes Direktion: Morten Lind (direktion) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Legale ejere: Lars Eskild Lind (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 fjernes Legale ejere: Morten Lind (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 tilføjes Reelle ejere: Lars Eskild Lind (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2021-05-25 fjernes Reelle ejere: Morten Lind (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2005-01-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: LTC 2005 ApS. (offentliggjort 2015-01-13)
Den 2020-12-01 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-03 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-10-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 9, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2018-10-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 9, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2017-11-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-18 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel og industri. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-30 tilføjes Vedtægter: 2013-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-11-30 fjernes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islands Brygge 9, 4. tv., 2300 København S (offentliggjort 2018-10-09)
Den 2005-01-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Store Kongensgade 118, 1264 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-24 tilføjes Direktion: Morten Lind (direktion) (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2005-01-24 fjernes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Direktion: Steen Schierbeck (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 tilføjes Legale ejere: Morten Lind (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2005-01-24 tilføjes Navne: LTC HOLDING 2005 ApS (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2005-01-23 fjernes Navne: SCSK 6487 ApS (offentliggjort 2005-01-02)
Den 2005-01-01 tilføjes Navne: SCSK 6487 ApS (offentliggjort 2005-01-02)
Den 2005-01-24 tilføjes Reelle ejere: Morten Lind (offentliggjort 2021-05-25)
Den 2005-01-24 tilføjes Revisor: BAYS REVISIONSKONTOR V/KIM BAY (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-24 fjernes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revisor: Henrik Ulvsgaard (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2005-01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Stiftere: ASX 9667 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-02)
Den 2005-01-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)