Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2010-05-03 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-02 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 6, 1., 1307 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-03 fjernes Direktion: Søren Kuhn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-03 fjernes Navne: KUHNINTERAKTION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-05-03 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Revisor: Kent Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Stiftere: ECCO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-03 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-06-13 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-12 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografisk virksomhed (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2005-10-07)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-10-01 tilføjes Hovedbranche: Fotografer (offentliggjort 2005-10-07)
Den 2005-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sølvgade 6, 1., 1307 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Direktion: Søren Kuhn (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udøve virksomhed med softwareudvikling og salg, handel og service samt aktiviteter i tilknytning hertil. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Navne: KUHNINTERAKTION ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Revisor: Kent Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Stiftere: ECCO CONSULT ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Vedtægter: 2004-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)