Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Bestyrelse | ||||
Direktion | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2017-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 43, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-27 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Kontaktoplysninger: wtc@wtc-law.dk (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Legale ejere: HJR ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Navne: BOLIGEJENDOMME A/S (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Stiftere: HOLDINGSSELSKABET AF 31. OKTOBER 2005 ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2017-11-14 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-02-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2016-02-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-14)
Den 2016-02-11 fjernes Bestyrelse: Gabriel Lars Korpela Martiny (formand) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2016-02-11 fjernes Direktion: David Joseph Dahl Slatcher (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-06 tilføjes Beliggenhedsadresse: Helsingørsgade 43, 3400 Hillerød (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-08-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Frydenborgvej 27, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-08-06 tilføjes Kontaktoplysninger: wtc@wtc-law.dk (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2015-08-05 fjernes Kontaktoplysninger: cv@hhn.dk (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-08-05 tilføjes Bestyrelse: Gabriel Lars Korpela Martiny (formand) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-05 fjernes Bestyrelse: Hans Henrik Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2015-08-05 tilføjes Direktion: David Joseph Dahl Slatcher (direktør) (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2015-08-05 fjernes Direktion: Hans Henrik Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2014-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-08-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frydenborgvej 27, 3400 Hillerød (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2013-08-13 fjernes Beliggenhedsadresse: Krakasvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2012-05-07 tilføjes Bestyrelse: Niels Rasmus Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2012-05-07 fjernes Bestyrelse: Claus Piper (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-31 tilføjes Bestyrelse: Jacob Mortensen (formand) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2010-08-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-01 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-01 tilføjes Legale ejere: HJR ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2010-05-31 fjernes Bestyrelse: Betty Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-08-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at købe, udvikle, eje, udleje eller sælge fast ejendom. (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2009-08-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af 2 bestyrelsesmedlemmer i forening (offentliggjort 2016-04-19)
Den 2009-08-17 tilføjes Vedtægter: 2009-08-17 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2008-05-29 tilføjes Bestyrelse: Betty Andersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-29 fjernes Bestyrelse: Lars Kynne Frandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 tilføjes Bestyrelse: Lars Kynne Frandsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-03 fjernes Bestyrelse: Niels Christian Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af egen fast ejendom (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-02-23)
Den 2007-10-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Krakasvej 7, 3400 Hillerød (offentliggjort 2007-11-05)
Den 2007-10-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Bragesvej 4, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-26 tilføjes Bestyrelse: Niels Christian Dam (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-26 fjernes Bestyrelse: Niels Rasmus Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 tilføjes Bestyrelse: Niels Rasmus Mortensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-24 fjernes Bestyrelse: Michael Roed (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-02-21 tilføjes Kontaktoplysninger: cv@hhn.dk (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2006-01-01 tilføjes Hovedbranche: Køb og salg af fast ejendom for egen regning (offentliggjort 2006-02-23)
Den 2005-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-10-31 tilføjes Bestyrelse: Michael Roed (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-10-31 fjernes Bestyrelse: Alice Jytte Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bragesvej 4, 3400 Hillerød (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-27 tilføjes Bestyrelse: Alice Jytte Hansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Direktion: Hans Henrik Mortensen (adm. dir) (offentliggjort 2015-08-06)
Den 2004-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-27 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-12-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-12-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-12-27 tilføjes Navne: BOLIGEJENDOMME A/S (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-12-27 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-12-27 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-12-27 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-12-27 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Stiftere: HOLDINGSSELSKABET AF 31. OKTOBER 2005 ApS (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2017-12-20)
Den 2004-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2016-02-14)