Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Formål | Revision fravalgt | Vedtægter | ||||
Revisor | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-25 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-28 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-09 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-15 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-19 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-03 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje kapitalandele i andre selskaber samt investeringer og lignende efter direktionens skøn. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-03 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-06-02 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-06-03 tilføjes Vedtægter: 2017-06-03 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2017-06-03 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-17 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2015-06-17 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tvedevej 16, 4690 Haslev (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2007-03-13)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Tvedevej 16, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tvedevej 16, 4690 Haslev (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Direktion: Morten Rosenkilde Hansen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i andre selskaber samt dermed beslægtet virksomhed m.v. (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-28 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-28 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Legale ejere: Morten Rosenkilde Hansen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2004-12-28 tilføjes Navne: MORTEN ROSENKILDE HANSEN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2004-12-28 tilføjes Reelle ejere: Morten Rosenkilde Hansen (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2004-12-28 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2017-10-03)
Den 2004-12-28 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Stiftere: Morten Rosenkilde Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Vedtægter: 2004-12-28 (offentliggjort 2017-06-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-28)
Den 2004-12-28 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)