Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Vedtægter | Omlægningsperiode slut | ||||
Omlægningsperiode start | Regnskabs år | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Formål | Kapital | Tegningsregel | Revisor | ||||
Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Revision fravalgt | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-04 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-05-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-07-08 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2008-12-19 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSSELSKABET OMEGA 1 ApS. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2009-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: BYG & MAL BYGGEMARKED A/S. (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2019-06-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-14 tilføjes Vedtægter: 2018-12-14 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-10-12 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2018-12-31 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-05-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2018-05-01 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-05-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2018-04-30 fjernes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2017-10-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-10-12 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-04-30 tilføjes Legale ejere: Tina Birgitte Skov Madsen, Allan Rud Madsen (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2013-04-29 fjernes Legale ejere: Tina Birgitte Skov Madsen (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2013-04-30 tilføjes Reelle ejere: Tina Birgitte Skov Madsen, Allan Rud Madsen (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2013-04-29 fjernes Reelle ejere: Tina Birgitte Skov Madsen (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i selskaber, der driver virksomhed med byggemarked og dermed beslægtet virksomhed, samt investering. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Kapital (Kapital): 315.264,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Legale ejere: Tina Birgitte Skov Madsen (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Reelle ejere: Tina Birgitte Skov Madsen (offentliggjort 2019-10-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-02-07 tilføjes Vedtægter: 2013-02-07 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2012-01-01 tilføjes Revisor: BRANDT STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-01 fjernes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB SVENDSEN OG SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æbleparken 1, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Æbleparken 1, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-28 tilføjes Direktion: Allan Rud Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Æbleparken 1, 8382 Hinnerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-27 tilføjes Direktion: Tina Birgitte Skov Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-04-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-05-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-27 tilføjes Kapital (Kapital): 200.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Navne: BYG OG MAL HOLDING ApS (offentliggjort 2005-02-14)
Den 2004-12-27 tilføjes Regnskabs år: --04-30 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2004-12-27 tilføjes Regnskabs år: --05-01 (offentliggjort 2018-12-17)
Den 2004-12-27 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-27 tilføjes Revisor: STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB SVENDSEN OG SØRENSEN (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-27 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-14)
Den 2004-12-27 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)