Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Legale ejere | Direktion | ||||
Reelle ejere | Kapital | Formål | Kapitalvaluta | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Hovedbranche | Beliggenhedsadresse | ||||
Første regnskabsperiode | Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-14 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2004-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: EJENDOMSANPARTSSELSKABET 15/6 2004. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2004-12-20 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: MIKKELSEN ELECTRONICS A/S. (offentliggjort 2015-06-19)
Den 2022-12-01 tilføjes Legale ejere: Mikkelsen Mini ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-12-01 fjernes Legale ejere: Alluenna Holding ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2022-06-30 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-29 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-09-11 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-04 tilføjes Direktion: Ulla Holmen Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-09-30 tilføjes Reelle ejere: Anne Merete Levinsen, Ulla Holmen Mikkelsen (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-30 fjernes Reelle ejere: Inga Mikkelsen (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-29 fjernes Reelle ejere: Anne Merete Levinsen, Ulla Holmen Mikkelsen (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-27 tilføjes Reelle ejere: Anne Merete Levinsen, Ulla Holmen Mikkelsen, Inga Mikkelsen (offentliggjort 2019-10-03)
Den 2019-09-26 fjernes Reelle ejere: Anne Merete Levinsen, Ulla Holmen Mikkelsen (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-09-27 tilføjes Legale ejere: Alluenna Holding ApS, HALLELUJA ENTERPRISE ApS, LEMIK HOLDING ApS (offentliggjort 2023-01-02)
Den 2019-09-26 fjernes Legale ejere: Alluenna Holding ApS, HALLELUJA ENTERPRISE ApS, LEMIK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-10 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-30 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): true (offentliggjort 2015-06-18)
Den 2010-06-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Kapital (Kapital): 250.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Legale ejere: HALLELUJA ENTERPRISE ApS, LEMIK HOLDING ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2010-06-03 tilføjes Reelle ejere: Anne Merete Levinsen, Ulla Holmen Mikkelsen (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2010-06-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-03 tilføjes Vedtægter: 2010-06-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-12-30 tilføjes Legale ejere: Alluenna Holding ApS (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2011-10-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 3-5, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Havremarken 3-5, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-05-24 tilføjes Direktion: Anne Merete Levinsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-24 fjernes Direktion: Inga Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havremarken 3-5, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-20 tilføjes Direktion: Inga Mikkelsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-20 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Navne: MIKKELSEN GROUP ApS (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2004-12-20 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-20 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Stiftere: Ulla Holmen Mikkelsen, Inga Mikkelsen, Anne Merete Levinsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-01)
Den 2004-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)