Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Andreas Kildahl Bach | 27.08.2019 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Jacob Lynov Mindak | 02.04.2017 | 27.08.2019 | adm. dir |
Pelle Max Fjellström Jungmark | 22.01.2014 | 02.04.2017 | direktør |
Carl Richard Philip Båge | 22.01.2014 | 15.10.2014 | direktør |
Carl Johan Åkesson | 22.01.2014 | 15.10.2014 | direktør |
Jakob Enrique Roos | 07.02.2013 | 22.01.2014 | direktør |
Carl Henric Holmberg | 01.02.2013 | 22.01.2014 | direktør |
Berna Kara | 01.01.2012 | 07.02.2013 | direktør |
Jakob Enrique Roos | 10.09.2010 | 31.12.2011 | direktør |
Richard Gunnar Julin | 01.10.2007 | 01.02.2013 | direktør |
Jimmi Femø | 01.10.2007 | 31.08.2010 | direktør |
Sven Rikard Staffan Gustavsson | 11.01.2005 | 30.09.2007 | direktør |
David Allan Näslund | 11.01.2005 | 30.09.2007 | direktør |
Victor Christoffersen | 01.11.2004 | 11.01.2005 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Carl Richard Philip Båge | 17.07.2019 | formand |
Johan Hans Jimmy Janing | 15.10.2014 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Richard Gunnar Julin | 15.10.2014 | 17.07.2019 | formand |