Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2009-10-29 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-28 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Salbjergvej 22, 4622 Havdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 fjernes Direktion: Hans Kristian Berggren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Hovedbranche: Anlæg af veje og jernbaner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 fjernes Navne: HANS BERGGREN MASKINER OG JORD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-10-29 fjernes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Stiftere: BERGGREN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anlæg af veje og jernbaner (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-01-05)
Den 2005-01-05 tilføjes Hovedbranche: Bygge- og anlægsentreprenører (bortset fra nedrivnings- og jordarbejdsentreprenører) (offentliggjort 2005-01-05)
Den 2005-01-04 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Salbjergvej 22, 4622 Havdrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Direktion: Hans Kristian Berggren (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med udlejning af maskinel og entreprenørarbejde. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Navne: HANS BERGGREN MASKINER OG JORD ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Revisor: PETOMI ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Stiftere: BERGGREN HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Vedtægter: 2004-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)