Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven-Aage Berg | 18.12.2008 | 21.06.2010 | adm. dir |
Tommy Gilkou | 01.12.2008 | 18.12.2008 | adm. dir |
Sven-Aage Berg | 22.02.2005 | 30.11.2008 | direktion |
Victor Christoffersen | 01.11.2004 | 22.02.2005 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Sven-Aage Berg | 01.07.2009 | 21.06.2010 | bestyrelse |
Johnny Nilsson | 22.04.2008 | 21.06.2010 | bestyrelse |
Preben Ingolf Olsson | 22.04.2008 | 21.06.2010 | formand |
Palle Bruun Olsen | 22.04.2008 | 31.10.2009 | næstformand |
Ole Meldgaard | 28.04.2005 | 09.05.2006 | bestyrelse |
Gert Åke Gøsta Johansson | 28.04.2005 | 09.05.2006 | bestyrelse |
Erik Hansen | 28.04.2005 | 09.05.2006 | suppleant |
Jens Østergaard | 28.04.2005 | 09.05.2006 | suppleant |
Finn Birger Ipsen | 28.04.2005 | 09.05.2006 | suppleant |
Jørgen Høilund Skafte | 22.02.2005 | 21.06.2010 | bestyrelse |
Lars-Erik Larsen | 22.02.2005 | 31.12.2007 | formand |
Henning Ipsen | 22.02.2005 | 09.05.2006 | bestyrelse |
Johnny Nilsson | 22.02.2005 | 09.05.2006 | bestyrelse |
Kirsten Elise Jensen | 22.02.2005 | 28.04.2005 | bestyrelse |
Jens Nicolaj Thiesen | 22.02.2005 | 28.04.2005 | bestyrelse |
John Frid Jennow | 22.02.2005 | 28.04.2005 | bestyrelse |
Anita Diana Mortensen | 22.02.2005 | 28.04.2005 | bestyrelse |
Marianne Fiirgaard Nielsen | 22.02.2005 | 28.04.2005 | bestyrelse |
Hanne Hvalsø Madsen | 22.02.2005 | 28.04.2005 | suppleant |
Annette Mørch Skou | 22.02.2005 | 28.04.2005 | suppleant |
John Kurt Kruse-Sørensen | 22.02.2005 | 28.04.2005 | suppleant |