Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Bestyrelse | Ejerskaber | Beliggenhedsadresse | ||||
Vedtægter | Binavne | Hovedbranche | Revisor | ||||
Legale ejere | Reelle ejere | Direktion | Formål | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-18 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-15 fjernes Bestyrelse: Bill Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2023-06-16)
Den 2013-06-18 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: DKI EJENDOMME ApS. (offentliggjort 2015-05-19)
Den 2023-06-16 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-01-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2023-01-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2022-06-16 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-14 tilføjes Vedtægter: 2021-06-14 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-13 fjernes Binavne: MAFA Holding ApS, LIFA Holding ApS, JUFA Holding ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2021-06-01 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-06-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-11-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2023-01-16)
Den 2019-11-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-08-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2019-11-12)
Den 2019-08-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2019-05-28 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2019-08-21)
Den 2018-10-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2018-10-24)
Den 2018-10-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-05-28 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-09 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-03 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-08 tilføjes Binavne: MAFA Holding ApS, LIFA Holding ApS, JUFA Holding ApS (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2015-06-03 tilføjes Vedtægter: 2015-06-03 (offentliggjort 2021-06-14)
Den 2014-05-28 tilføjes Bestyrelse: Maibritt Falengreen Astrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2014-05-28 fjernes Bestyrelse: Ole Falengreen Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-01-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-31 fjernes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Spøttrup Strandvej 31, 8300 Odder (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2007-05-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Egevej 5, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-07-14 tilføjes Revisor: MOKIA P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-07-14 fjernes Revisor: Busch-Sørensen, Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-17 tilføjes Legale ejere: Liva Falengreen Astrup, Magnus Falengreen Astrup, Julie Falengreen Astrup (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2005-01-17 tilføjes Reelle ejere: Liva Falengreen Astrup, Magnus Falengreen Astrup, Julie Falengreen Astrup (offentliggjort 2017-11-21)
Den 2004-12-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Egevej 5, 8300 Odder (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 tilføjes Bestyrelse: Ole Falengreen Nielsen (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-22 tilføjes Direktion: Claus Rindal Astrup (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier i andre virksomheder og finansiel virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-22 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Navne: MCB HOLDING ApS (offentliggjort 2004-12-22)
Den 2004-12-22 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-22 tilføjes Revisor: Busch-Sørensen, Statsautoriserede revisorer (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Stiftere: Ole Falengreen Nielsen, Bente Harboe Nielsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen i forening eller af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-22 tilføjes Vedtægter: 2004-12-22 (offentliggjort 2015-06-08)
Den 2004-12-22 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-22)
Den 2004-12-22 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)