Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Hovedbranche | ||||
Revision fravalgt | Revisor | Vedtægter | Reelle ejere | ||||
Legale ejere | Hvidhvask | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Navne | Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-08-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-07-14 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-12-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammel Jernbanevej 32, st. th., 2500 Valby (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2022-12-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 21, 1123 København K (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2018-12-31 sletter virksomheden Ejerskaber: LAPIN INVEST ApS. (offentliggjort 2022-06-14)
Den 2022-10-01 tilføjes Hovedbranche: Anden udlejning af boliger (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-09-30 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2022-08-03 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-07-20 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-07-19 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-07-20 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-07-21 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-06-26 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2021-06-25 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2021-06-26 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2022-07-15)
Den 2020-09-23 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2021-06-30)
Den 2020-09-22 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-09-23 tilføjes Vedtægter: 2020-09-23 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-09-23 fjernes Revisor: ASSET STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-09-01 tilføjes Revisor: ASSET STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2020-09-01 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2020-09-24 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-05 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Hemmingsen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2018-12-31 fjernes Reelle ejere: Morten Hemmingsen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2018-12-30 tilføjes Legale ejere: CITY EJENDOMS- OG ADMINISTRATIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-12-30 fjernes Legale ejere: Philip Victor Sebbelin Hemmingsen (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-12-29 fjernes Legale ejere: CITY EJENDOMS- OG ADMINISTRATIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2018-07-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-17 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2017-11-17)
Den 2017-08-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-09-06 tilføjes Legale ejere: CITY EJENDOMS- OG ADMINISTRATIONSKONTOR ApS, Philip Victor Sebbelin Hemmingsen (offentliggjort 2019-08-15)
Den 2016-07-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at foretage investering i fast ejendom og administration af samme, samt køb og salg af værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af selskabets direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-30 tilføjes Vedtægter: 2011-12-30 (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2010-01-01 tilføjes Reelle ejere: Morten Hemmingsen (offentliggjort 2020-09-16)
Den 2008-10-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2022-11-14)
Den 2008-09-30 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-22 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-09-03)
Den 2006-05-22 fjernes Revisor: Peter Winther Viereck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gothersgade 21, 1123 København K (offentliggjort 2022-12-08)
Den 2004-12-21 tilføjes Direktion: Morten Hemmingsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Navne: PHILMOR INVEST ApS (offentliggjort 2005-01-10)
Den 2004-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2021-04-16)
Den 2004-12-21 tilføjes Revisor: Peter Winther Viereck (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Stiftere: Morten Hemmingsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-10)
Den 2004-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)