Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tommy Hansen | 28.04.2010 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Mogens Klitgaard Nielsen | 20.12.2004 | 28.04.2010 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Henrik Melgaard | 30.01.2016 | bestyrelsesmedlem |
Jan Sahlertz | 25.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Bent Sleiborg Christensen | 12.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Christian Sleiborg Cimberland | 04.02.2005 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Curt Sleiborg Cimberland | 12.05.2005 | 25.02.2013 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Hansen | 04.02.2005 | 12.08.2010 | bestyrelsesmedlem |
Ole Isaksson | 04.02.2005 | 19.09.2008 | bestyrelsesmedlem |
Mogens Klitgaard Nielsen | 04.02.2005 | 12.05.2005 | bestyrelsesmedlem |