Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2007-11-14 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-05 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-04 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Fårevejle Stationsv. 32, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-14 fjernes Direktion: Ove Ebert Helbæk-Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2006-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-14 fjernes Navne: DANA BLUE SKO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-11-14 fjernes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Revisor: Lone Ditlevsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Stiftere: Ove Ebert Helbæk-Sørensen, Linda Elisabeth Quimby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-11-14 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fårevejle Stationsv. 32, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Fårevejle Stationsv. 32, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-11-27 fjernes Direktion: Linda Elisabeth Quimby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Fårevejle Stationsv. 32, 4540 Fårevejle (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Direktion: Linda Elisabeth Quimby (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være holdingselskab for andre selskaber, køb og drift af fast ejendom samt anbringelse af udbytte fra datterselskabet i finansielle aktiver, herunder aktier, anparter og øvrige værdipapirer. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Navne: DANA BLUE SKO HOLDING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Revisor: Lone Ditlevsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Stiftere: Ove Ebert Helbæk-Sørensen, Linda Elisabeth Quimby (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Vedtægter: 2004-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)