Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Navne | Regnskabs år | Revisor | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Bestyrelse | Direktion | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2014-12-31 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-30 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 11, 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-31 fjernes Navne: KONSORTIUM VIA FONTANA A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 fjernes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 fjernes Stiftere: Jan Middelboe, Finn Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-12-31 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-06-11 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-10 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Bestyrelse: Helle Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-06-11 fjernes Direktion: Finn Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive investerings- og finansieringsvirksomhed, herunder indgå forretninger på de finansielle markeder, optage lån til køb af værdipapirer samt købe og sælge fast ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 tilføjes Vedtægter: 2009-11-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Bestyrelse: Dan Terkildsen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-11 tilføjes Bestyrelse: Helle Poulsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-03 fjernes Bestyrelse: Anne Mette Middelboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-16 tilføjes Direktion: Finn Poulsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-03 fjernes Direktion: Jan Middelboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapital (Kapital): 11.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-02 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2007-01-01 tilføjes Hovedbranche: Investeringsselskaber (offentliggjort 2007-12-18)
Den 2006-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-27 tilføjes Kapital (Kapital): 6.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-27 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Alle 11, 7400 Herning (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Bestyrelse: Anne Mette Middelboe (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Direktion: Jan Middelboe (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 1.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Navne: KONSORTIUM VIA FONTANA A/S (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Stiftere: Jan Middelboe, Finn Poulsen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)