Sektion (alle) | |||||||
Binavne | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Direktion | Kvartalsbeskæftigelse | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2011-10-07 fjernes Binavne: MHN VINDMØLLEINVST ApS, MHN SCANINVEST ApS, MHN INVIROTECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-04 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-05 fjernes Navne: MHN RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-10-05 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Stiftere: PROJECTA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-10-05 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-01-14 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-13 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-11-23 fjernes Direktion: Morten Henrik Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-12 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-11 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2008-04-24 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-23 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-04-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Telegrafvej 5, 2750 Ballerup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2008-04-14 tilføjes Direktion: Morten Henrik Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Direktion: Erik Martin Gravgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, investering og rådgivning. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Navne: MHN RÅDGIVNING ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-04-13 fjernes Navne: NETTOPAP ApS (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2008-04-14 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 tilføjes Vedtægter: 2008-04-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-14 fjernes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2006-11-02)
Den 2007-05-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gersonsvej 25, 2900 Hellerup (offentliggjort 2007-05-02)
Den 2007-05-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Islandsvej 5, 4681 Herfølge (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2007-04-23 tilføjes Direktion: Erik Martin Gravgaard (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-23 fjernes Direktion: Anders Stuhr Svensson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-11-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med bøger, papir og papirvarer (offentliggjort 2006-11-02)
Den 2006-10-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Islandsvej 5, 4681 Herfølge (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2006-10-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 201, st. tv., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-10-20 tilføjes Direktion: Anders Stuhr Svensson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 fjernes Direktion: Morten Henrik Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-10-20 tilføjes Navne: NETTOPAP ApS (offentliggjort 2006-10-26)
Den 2006-10-19 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET FARIMAGSVEJ 18-20 ApS (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nybrovej 201, st. tv., 2800 Kgs.Lyngby (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Binavne: MHN VINDMØLLEINVST ApS, MHN SCANINVEST ApS, MHN INVIROTECH ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Direktion: Morten Henrik Nielsen (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET FARIMAGSVEJ 18-20 ApS (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Revisor: SCHMIDT MANAGEMENT AF 1911 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Stiftere: PROJECTA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)