Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Ejerskaber | ||||
Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-28 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-19 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-18 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2023-05-19 fjernes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2004-12-21 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: H + C HOLDING ApS. (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2023-05-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-02-21 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-02-19 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-04-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Revisor: MJAKP P/S (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2012-12-31 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-21 fjernes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 tilføjes Revisor: CROWE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-12 fjernes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingselskab. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-05-17 tilføjes Vedtægter: 2006-05-17 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegnstoften 73, 2630 Taastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Direktion: Henrik Gerlach (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Legale ejere: Henrik Gerlach (offentliggjort 2015-06-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Navne: HENRIK GERLACH HOLDING ApS (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-12-21 tilføjes Reelle ejere: Henrik Gerlach (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2023-05-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Revisor: HORWATH REVISORERNE STATSAUTORISERET REVISIONSINTERESSENTSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Stiftere: Henrik Gerlach (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)