Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Claus Østergaard Olsen | 02.07.2013 | 22.10.2013 | direktion |
Jørgen Sloth Andersen | 16.01.2013 | 02.07.2013 | direktion |
Jeff Hansen | 21.12.2004 | 16.01.2013 | direktion |
Nicolai Peter Dameidet | 21.12.2004 | 21.09.2009 | direktion |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Peter Holm Westergaard Iversen | 02.07.2013 | 22.10.2013 | bestyrelse |
Ole Hillebrandt Jensen | 02.07.2013 | 22.10.2013 | bestyrelse |
Jesper Hjulmand | 02.07.2013 | 22.10.2013 | formand |
Niels Kristian Hansen | 21.09.2009 | 02.07.2013 | bestyrelse |
Richard Aksel Lund Larsen | 21.09.2009 | 02.07.2013 | formand |
Jeff Hansen | 21.09.2009 | 29.05.2013 | bestyrelse |
Merete Leth Hansen | 21.09.2009 | 27.12.2012 | bestyrelse |
Jan Lyngby Sørensen | 21.09.2009 | 19.03.2012 | bestyrelse |
John Pommer Brædder | 21.09.2009 | 04.01.2010 | bestyrelse |