Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Direktion | Revisor | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Hovedbranche | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Navne | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-05 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-13 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-11-18 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-04 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-09-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gøngehusvej 118, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2021-09-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Larsensvej 5, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2014-12-14 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: WESTCON ENGINERING ApS. (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2020-10-30 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-22 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-10-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-11 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-11-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-12-14 tilføjes Legale ejere: Lars Lindgreen (offentliggjort 2015-06-13)
Den 2014-12-14 tilføjes Reelle ejere: Lars Lindgreen (offentliggjort 2017-08-29)
Den 2014-09-24 tilføjes Direktion: Lars Lindgreen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-24 fjernes Direktion: Kenth Ingmar Emilsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-10-31 fjernes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Direktion: Kenth Ingmar Emilsson (adm. dir) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Direktion: Hans Ingemar Elgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Formål: Selskabets formål er holding, udlejning, finansiering og handel (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 tilføjes Vedtægter: 2012-10-12 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-12 fjernes Bestyrelse: Kenth Ingmar Emilsson (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-12 tilføjes Beliggenhedsadresse: Larsensvej 5, 2950 Vedbæk (offentliggjort 2021-09-08)
Den 2008-10-11 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 22, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning og leasing af andet materiel, udstyr og andre materielle aktiver i.a.n. (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2004-12-28)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 22, 2840 Holte (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 22, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-02-21 fjernes Bestyrelse: Hans Ingemar Elgh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Bestyrelse: Hans Ingemar Elgh (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 tilføjes Direktion: Hans Ingemar Elgh (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-05 fjernes Direktion: Kizzer Honey Bio Flagaa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-28 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af maskiner og udstyr i øvrigt (offentliggjort 2004-12-28)
Den 2004-12-27 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Skovlytoften 22, 2840 Holte (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Direktion: Kizzer Honey Bio Flagaa (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-21 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Navne: WESTCON HOLDING ApS (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-12-21 tilføjes Regnskabs år: --05-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Regnskabs år: --06-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Revisor: Vedbæk Revision v/Lillian Hauermann Lindgreen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Stiftere: Kizzer Honey Bio Flagaa (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-12-21 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)