Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Legale ejere | Navne | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
xbrl | Revisor | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2023-06-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-18 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 9, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Direktion: Bent Engstrøm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-15 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Legale ejere: Bent Engstrøm Pedersen (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Navne: RIKLAS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Reelle ejere: Bent Engstrøm Pedersen (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-06-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2023-03-28 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-01-20 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-03-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-12-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-29 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-21 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-11-01 tilføjes Legale ejere: Bent Engstrøm Pedersen (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2014-11-14 fjernes Revisor: CSMR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 9, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 9, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2005-04-01)
Den 2005-04-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Drosselvej 9, 6623 Vorbasse (offentliggjort 2005-04-01)
Den 2005-03-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-03-30 tilføjes Direktion: Bent Engstrøm Pedersen (direktør) (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2005-03-30 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-03-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at besidde kapitalandele i dattervirksomheder og andre associerede virksomheder (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2005-03-30 tilføjes Navne: RIKLAS HOLDING ApS (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2005-03-29 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3779 (offentliggjort 2004-12-20)
Den 2005-03-30 tilføjes Reelle ejere: Bent Engstrøm Pedersen (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2005-03-30 tilføjes Revisor: CSMR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-30 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-03-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2005-03-30 tilføjes Vedtægter: 2005-03-30 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2004-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2004-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-15 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2004-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2004-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2004-12-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3779 (offentliggjort 2004-12-20)
Den 2004-12-15 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2004-12-15 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2004-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2004-12-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2004-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-06-19)
Den 2004-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-06-19)