Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Interessenter | Navne | Regnskabs år | ||||
Revisor | Bestyrelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2011-06-08 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-08 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-07 fjernes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2005-01-12)
Den 2011-06-08 tilføjes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Virksomhedsstatus: SLETTET (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-08 fjernes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET AMAGERTORV 33 (offentliggjort 2005-01-12)
Den 2011-06-08 fjernes Navne: K/S AMAGERTORV 33 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-06-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-08 fjernes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-27 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hammershusgade 9, 2100 København Ø (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2011-04-26 fjernes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-11-05 fjernes Bestyrelse: Preben Nesager-Hansen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 tilføjes Bestyrelse: Michael Hylbæk Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-02-03 fjernes Bestyrelse: Børge Faber (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed ved køb og udlejning af ejendommen beliggende: Amagertorv 33, 1160 København K, Matr.nr. 34 Strand Kvarter (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af likvidator (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-01 tilføjes Vedtægter: 2008-04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2005-05-26 tilføjes Bestyrelse: Børge Faber (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-26 fjernes Bestyrelse: Kurt Kim Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-18 tilføjes Hovedbranche: Udlejning af erhvervsejendomme (offentliggjort 2005-08-03)
Den 2005-04-17 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nørre Søgade 35, 1370 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Bestyrelse: Kurt Kim Petersen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Interessenter: ApS KOMPLEMENTARSELSKABET AMAGERTORV 33 (offentliggjort 2005-01-12)
Den 2004-12-16 tilføjes Navne: K/S AMAGERTORV 33 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Revisor: MAZARS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 40 (offentliggjort 2005-01-12)
Den 2004-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)