Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revision fravalgt | Revisor | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Hovedbranche | Formål | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Beliggenhedsadresse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Virksomhedsform | ||||
Virksomhedsstatus |
Den 2023-10-04 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-09-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-11-28 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-11-05 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-04 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-05 fjernes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2020-11-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-10-29 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-09-10 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-19)
Den 2017-10-13 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-10-11 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2009-11-03 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje og formueadministration. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-03 tilføjes Vedtægter: 2009-11-03 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 25, 9800 Hjørring (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 25, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Østre Alle 25, 9800 Hjørring (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Direktion: Steen Ejlif Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Legale ejere: Steen Ejlif Madsen (offentliggjort 2015-06-03)
Den 2004-12-16 tilføjes Navne: SEM HOLDING HJØRRING ApS (offentliggjort 2005-01-26)
Den 2004-12-16 tilføjes Reelle ejere: Steen Ejlif Madsen (offentliggjort 2017-10-13)
Den 2004-12-16 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2004-12-16 tilføjes Revisor: BDO STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2020-11-10)
Den 2004-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-01-26)
Den 2004-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)