Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Kapital | Kapitalvaluta | Ejerskaber |
Den 2014-09-19 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 404, 9260 Gistrup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-19 fjernes Bestyrelse: Jesper Villadsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-19 fjernes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET AABENRAA 2004 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-09-19 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 fjernes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 fjernes Stiftere: Morten Schubert Nielsen, Laila Torreck, Kent Qvistorff, Jesper Villadsen, Christian Rasbech, AMANDA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-09-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2014-08-26 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2014-08-25 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-25 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hadsundvej 404, 9260 Gistrup (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2012-07-24 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyvangsvej 91, 4100 Ringsted (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2012-07-22 tilføjes Bestyrelse: Christian Rasbech (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-07-22 fjernes Bestyrelse: Kent Qvistorff (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyvangsvej 91, 4100 Ringsted (offentliggjort 2010-07-02)
Den 2010-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Birkevang 9, 2830 Virum (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2009-10-29 tilføjes Beliggenhedsadresse: Birkevang 9, 2830 Virum (offentliggjort 2009-10-29)
Den 2009-10-28 fjernes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 10, 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2009-04-05)
Den 2009-10-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Aabenraa samt at administrere K/S Aabenraa og driften af selskabets ejendom. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af to medlemmer af bestyrelsen i forening. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-10-29 tilføjes Vedtægter: 2009-10-29 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Carit Etlars Vej 10, 1814 Frederiksberg C (offentliggjort 2009-04-05)
Den 2009-04-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Zaandam Alle 15, 2791 Dragør (offentliggjort 2006-12-04)
Den 2009-04-01 tilføjes Bestyrelse: Kent Qvistorff (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-04-01 fjernes Bestyrelse: Johnny Dietz Visholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-10-01 tilføjes Revisor: PK REVISION STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-10-01 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-11-22 tilføjes Beliggenhedsadresse: Zaandam Alle 15, 2791 Dragør (offentliggjort 2006-12-04)
Den 2006-11-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Alleen 72, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-01-18 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-01-18 fjernes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-10 tilføjes Bestyrelse: Johnny Dietz Visholm (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-10 fjernes Bestyrelse: Laila Torreck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Alleen 72, 2770 Kastrup (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Bestyrelse: Laila Torreck (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-16 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-16 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARSELSKABET AABENRAA 2004 ApS (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Revisor: LEO OLSEN & DALGAARD STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Stiftere: Morten Schubert Nielsen, Laila Torreck, Kent Qvistorff, Jesper Villadsen, Christian Rasbech, AMANDA ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2015-06-09)
Den 2004-12-16 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-20 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S AABENRAA. (offentliggjort 2015-06-09)