Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Formål | Tegningsregel | Vedtægter | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2013-12-06 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-05 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosegårdsvej 56, 5380 Dalby (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2013-12-06 fjernes Direktion: Peter Kümler Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2013-12-06 fjernes Navne: DT AF 04.04.2011 ApS (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2013-12-06 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 fjernes Stiftere: Peter Kümler Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-12-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-04-07 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-06 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Formål: Selskabets formål er ast drive tømrer- og snedkerforretning og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Navne: DT AF 04.04.2011 ApS (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2011-04-03 fjernes Navne: DALBY TØMRERFORRETNING ApS (offentliggjort 2005-01-05)
Den 2011-04-04 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-04 tilføjes Vedtægter: 2011-04-04 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-05-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-05-31 fjernes Revisor: MH INVEST AF 02.01.1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkervirksomhed (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2004-12-27)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosegårdsvej 56, 5380 Dalby (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Mosegårdsvej 56, 5380 Dalby (offentliggjort 2005-01-05)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 10 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 20 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Mosegårdsvej 56, 5380 Dalby (offentliggjort 2005-01-05)
Den 2005-01-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Midskovvej 252, 5370 Mesinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-05 tilføjes Navne: DALBY TØMRERFORRETNING ApS (offentliggjort 2005-01-05)
Den 2005-01-04 fjernes Navne: P.R. TØMRER- OG BYGNINGSSNEDKER ApS (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-11-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Midskovvej 252, 5370 Mesinge (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-11 tilføjes Direktion: Peter Kümler Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-11 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-11 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-11 tilføjes Hovedbranche: Tømrer- og bygningssnedkerforretninger (offentliggjort 2004-12-27)
Den 2004-11-11 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-11 tilføjes Navne: P.R. TØMRER- OG BYGNINGSSNEDKER ApS (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-11-11 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-11 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-11 tilføjes Revisor: MH INVEST AF 02.01.1985 ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-11 tilføjes Stiftere: Peter Kümler Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-11 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-12-16)
Den 2004-11-11 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)