Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Navne | Regnskabs år | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | ||||
Vedtægter |
Den 2008-08-19 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-18 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 3, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 fjernes Direktion: Per Christian Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 fjernes Navne: VACCUM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-08-19 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Revisor: REVISIONSSELSKABET MOUGAARD REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Stiftere: IMAGECREATOR HOLDING ApS, Bent Holm, BUZZ BIZZ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-19 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2005-05-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2006-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER KONKURS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-08-10 tilføjes Revisor: REVISIONSSELSKABET MOUGAARD REGISTREREDE REVISORER ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-08-10 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-11-11 tilføjes Direktion: Per Christian Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-11-11 fjernes Direktion: Knud Hindkjær Grønkjær Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-03 tilføjes Hovedbranche: Formgivning og industrielt design (offentliggjort 2005-05-03)
Den 2005-05-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-02-24 tilføjes Direktion: Knud Hindkjær Grønkjær Jensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-02-24 fjernes Direktion: Per Christian Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gørtlervej 3, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 3, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Bødkervej 3, 7600 Struer (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Direktion: Per Christian Holm (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være handelsselskab og drive virksomhed med produktudvikling af tekniske oem produkter, gadgets og nye designprodukter med høj ideindhold. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 300.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Navne: VACCUM ApS (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Stiftere: IMAGECREATOR HOLDING ApS, Bent Holm, BUZZ BIZZ ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Vedtægter: 2004-11-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)