Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Direktion | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Navne | Vedtægter | Revisor | ||||
Formål | Tegningsregel | Legale ejere | Reelle ejere | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-24 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-22 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-01 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2008-11-24 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: A/S LUND DAL INVEST. (offentliggjort 2014-12-22)
Den 2021-06-14 tilføjes Direktion: Alexander Lund Dal (direktør) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-06-14 fjernes Direktion: Hanne Holck Dal (direktion) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2021-05-27 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-12-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2020-05-29 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-05-15 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-04 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 71, 5., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2019-04-03 fjernes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 71, 5., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-09-05 tilføjes Navne: Dahelu Invest ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-04 fjernes Navne: DAHELU INVEST A ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-09-05 tilføjes Vedtægter: 2018-09-05 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2018-08-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Sundkaj 71, 5., 2150 Nordhavn (offentliggjort 2019-04-04)
Den 2018-08-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Eggersvej 40, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2018-05-16 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-02 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive handel, industri, shipping virksomhed, køb og salg og udlejning af fast ejendom, investering af enhver art samt aktiviteter forbundet dermed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-12-13 tilføjes Vedtægter: 2010-12-13 (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2020-12-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-06-30 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-01 tilføjes Legale ejere: Henrik Lund Dal (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2005-05-01 tilføjes Reelle ejere: Henrik Lund Dal (offentliggjort 2017-10-31)
Den 2005-04-15 tilføjes Kapital (Kapital): 50.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-04-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Kapital (Kapital): 8.625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-29 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Beliggenhedsadresse: Eggersvej 40, 2900 Hellerup (offentliggjort 2018-08-08)
Den 2004-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kronprinsessegade 18, 1306 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-21 tilføjes Direktion: Hanne Holck Dal (direktion) (offentliggjort 2021-06-15)
Den 2004-12-21 fjernes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Direktion: Kim Madsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 tilføjes Navne: DAHELU INVEST A ApS (offentliggjort 2018-09-24)
Den 2004-12-20 fjernes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3785 (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-12-15 tilføjes Navne: ApS KBUS 17 NR. 3785 (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-12-21 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers, Statsautoriseret Revisionsinteressentskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-21 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-15 tilføjes Stiftere: ApS KBUS 38 nr.3117 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-16)
Den 2004-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)