Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Ejerskaber | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Beliggenhedsadresse | Binavne | Vedtægter | Formål | ||||
Tegningsregel | Revisor | Bestyrelse | Direktion | ||||
Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-05-22 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2014-06-30 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: TJDATA ApS. (offentliggjort 2015-01-26)
Den 2023-07-06 tilføjes Bibranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-07-05 fjernes Bibranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-07-06 tilføjes Hovedbranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-07-05 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2023-06-06 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-14 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-30 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-08-10 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-07-02 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkedamsvænget 3, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-07-01 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkedamsvænget 3, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-02-20 tilføjes Binavne: Heysol ApS, Grøn Computer ApS (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-19 tilføjes Vedtægter: 2019-02-19 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2019-02-01 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-01-17 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkedamsvænget 3, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-07-02)
Den 2019-01-16 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkedamsvænget 3, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2018-11-22 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i fremtidige datterselskaber og associerede selskaber samt investering. Derudover handler selskabet med EDB udstyr til erhvervs samt privatkunder. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-11-21 tilføjes Bibranche: Detailhandel med elektroniske eller elektriske apparater samt fotoudstyr via internet (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2018-11-21 tilføjes Bibranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2018-11-26)
Den 2018-11-21 tilføjes Vedtægter: 2018-11-21 (offentliggjort 2019-02-20)
Den 2018-05-14 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-05-25 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-04-15 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-05-31 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier og anparter i fremtidige datterselskaber og associerede selskaber samt investering (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2013-05-31 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktøren (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-31 tilføjes Vedtægter: 2013-05-31 (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2013-05-31 fjernes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE Registrerede Revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-14 tilføjes Revisor: REVISORGÅRDEN I ODENSE Registrerede Revisorer ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-05-14 fjernes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-15 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2023-11-07)
Den 2010-04-14 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkedamsvænget 3, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2019-01-17)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Lykkedamsvænget 3, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-05 fjernes Binavne: KAVA GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lykkedamsvænget 3, 5300 Kerteminde (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 tilføjes Bestyrelse: Hans Jesper Heyde Hansen (formand) (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2004-12-15 tilføjes Binavne: KAVA GROUP ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Direktion: Hans Jesper Heyde Hansen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Legale ejere: Hans Jesper Heyde Hansen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2004-12-15 tilføjes Navne: KA FYN HOLDING ApS (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2004-12-15 tilføjes Reelle ejere: Hans Jesper Heyde Hansen (offentliggjort 2017-12-18)
Den 2004-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Revisor: FER Fyns Erhvervsrevision I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Stiftere: Hans Jesper Heyde Hansen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2004-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)