Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Dan Lauritzen | 01.01.2022 | adm. dir |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Kristian la Cour | 28.10.2021 | 31.12.2021 | adm. dir |
Bent Herold Kvottrup Jensen | 01.07.2011 | 28.10.2021 | adm. dir |
Tommy Grann Bonnerup | 02.03.2009 | 30.06.2011 | direktør |
Heine Levring Hansen | 15.12.2004 | 02.03.2009 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Thomas Marstrand | 07.12.2018 | næstformand |
Kristian la Cour | 09.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jens Dennis Birgersson | 09.08.2017 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Thomas Marstrand | 07.08.2017 | 06.12.2018 | bestyrelsesmedlem |
Henrik Danmark | 07.08.2017 | 09.08.2017 | bestyrelsesmedlem |
Kristian la Cour | 07.08.2017 | 08.08.2017 | formand |
Mogens Freundlich Andersen | 22.03.2017 | 14.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Tommy Grann Bonnerup | 30.08.2011 | 14.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Torben Nordbjerg Hansen | 15.12.2004 | 14.07.2017 | bestyrelsesmedlem |
Jan List Christensen | 15.12.2004 | 14.07.2017 | formand |
Palle Buhl Jørgensen | 15.12.2004 | 22.03.2017 | bestyrelsesmedlem |
Knud Laursen | 15.12.2004 | 30.08.2011 | bestyrelsesmedlem |
Per Telling Rasmussen | 15.12.2004 | 25.11.2005 | bestyrelsesmedlem |