Legale ejere | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|
Historik | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
Niels Theodor Østergaard Nielsen | 01.04.2004 | 30.11.2004 | 100,00% | 100,00 % |
Datter-/associerede | Status | Dato | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|
FREGAT FISKEEKSPORT A/S (CVR 20628146) | NORMAL | 26.03.2014 | 33,33-49,99% | 33,33-49,99% |
Historik | Status | Fra | Til | Andel | Stemmer |
---|---|---|---|---|---|
Seafood Invest IVS (CVR 39879824) | OPLØSTEFTERFRIVILLIGLIKVIDATION | 20.09.2018 | 15.04.2020 | 100,00% | 100,00% |