Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Vedtægter | Ejerskaber | ||||
Legale ejere | Bestyrelse | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Formål | Kapital | Navne | Virksomhedsform | ||||
Årsbeskæftigelse | Beliggenhedsadresse | Bibranche | Hovedbranche | ||||
Kapitalvaluta | Tegningsregel | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Revisor | ||||
Stiftere | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-08 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-06-26 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-16 fjernes Binavne: Hansen & Vedel A/S (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2022-06-14 tilføjes Vedtægter: 2022-06-14 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2013-05-31 sletter virksomheden Ejerskaber: WEIS & NYBO A/S. (offentliggjort 2016-06-06)
Den 2016-04-13 sletter virksomheden Ejerskaber: Maler CW IVS. (offentliggjort 2020-04-07)
Den 2022-03-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-08 tilføjes Binavne: Hansen & Vedel A/S (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-06-02 tilføjes Vedtægter: 2021-06-02 (offentliggjort 2022-06-17)
Den 2021-03-25 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-05 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-12-05 tilføjes Legale ejere: CSEW Holding ApS (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-12-05 fjernes Legale ejere: Knud Weis (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2019-10-08 tilføjes Bestyrelse: Finn Spicker Brødbæk (formand) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-10-01 fjernes Bestyrelse: Cecilie Kibsgaard Weis (formand) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-28 tilføjes Formål: Selskabets formål er at udføre betonboring-/skæring, beton renovering, tømrer-, maler og bygningsvedligeholdelsesopgaver samt anden beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2019-05-27 tilføjes Binavne: K. Weis Holding A/S (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-10 tilføjes Bestyrelse: Cecilie Kibsgaard Weis (formand) (offentliggjort 2019-10-08)
Den 2019-05-10 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-10 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-10 tilføjes Navne: K Weis A/S (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-09 fjernes Navne: K. WEIS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-10 tilføjes Vedtægter: 2019-05-10 (offentliggjort 2021-06-08)
Den 2019-05-10 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-05-09 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-11 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-20 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjelevej 46, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-10-19 fjernes Beliggenhedsadresse: Tjelevej 46, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-04-17 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-24 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-02-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-07-29)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-08 tilføjes Bibranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-08 fjernes Bibranche: Farve- og tapetforretninger (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-08 fjernes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2015-10-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde konsulentassistance indenfor byggebranchen samt detailhandel indenfor maling, tilbehør hertil samt gaveartikler. (offentliggjort 2019-05-29)
Den 2015-10-08 tilføjes Hovedbranche: Gennemførelse af byggeprojekter (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-07 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2015-10-05 tilføjes Vedtægter: 2015-10-05 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-06-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Tjelevej 46, 7400 Herning (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2013-06-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Vildbjergvænget 10, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2013-06-13 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje aktier/anparter i helt eller delvist ejede datterselskaber. (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2013-06-13 tilføjes Kapital (Kapital): 80.000,00 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2013-06-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-13 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-06-13 tilføjes Vedtægter: 2013-06-13 (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Bibranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2015-10-27)
Den 2008-10-29 tilføjes Navne: K. WEIS HOLDING ApS (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2008-10-28 fjernes Navne: K. WEIS ApS (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2008-06-03 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2015-10-08)
Den 2008-06-02 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vildbjergvænget 10, 7400 Herning (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 tilføjes Direktion: Knud Weis (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-15 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-15 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Legale ejere: Knud Weis (offentliggjort 2019-12-05)
Den 2004-12-15 tilføjes Navne: K. WEIS ApS (offentliggjort 2004-12-15)
Den 2004-12-15 tilføjes Reelle ejere: Knud Weis (offentliggjort 2017-10-18)
Den 2004-12-15 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-15 tilføjes Revisor: PARTNER REVISION. STATSAUTORISERETREVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Stiftere: Knud Weis (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-15 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2004-12-15 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)