Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | Binavne | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | ||||
Revisor | Stiftere | Virksomhedsform | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | Formål | ||||
Vedtægter | Hvidhvask | Tegningsregel | Kapital | ||||
Kapitalvaluta |
Den 2020-01-21 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-20 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Bestyrelse: Allan Gross-Nielsen (formand) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Binavne: AS3 Nordic Executive A/S (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Direktion: Lars Raun (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-01 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Legale ejere: AS3 PUBLIC A/S (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Navne: A2B Sprog A/S (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Reelle ejere: Allan Gross-Nielsen, Allan Gross-Nielsen (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Stiftere: KATALYZER ApS, AS3 PUBLIC A/S (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2020-01-21 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-29 tilføjes Reelle ejere: Allan Gross-Nielsen (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-05-28 fjernes Reelle ejere: Allan Gross-Nielsen (offentliggjort 2019-08-08)
Den 2019-05-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-04-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-04-07 fjernes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2019-03-31 tilføjes Bestyrelse: Lars Raun (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-03-31 fjernes Bestyrelse: Steen Skovgaard Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-31 tilføjes Direktion: Lars Raun (adm. dir.) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2019-03-31 fjernes Direktion: Steen Skovgaard Jakobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-01 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Lund Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2018-05-01 fjernes Bestyrelse: Morten Kjeldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-10-11 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2017-10-11 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-09-01 tilføjes Hovedbranche: Anden undervisning i.a.n. (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2017-08-31 fjernes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2017-05-29 tilføjes Bestyrelse: Morten Kjeldgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-05-25)
Den 2017-05-29 fjernes Bestyrelse: Ida Elisabeth Bratting Kongsted (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Direktion: Steen Skovgaard Jakobsen (adm. dir.) (offentliggjort 2019-04-01)
Den 2017-05-29 fjernes Direktion: Ida Elisabeth Bratting Kongsted (direktion) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at levere konsulentydelser indenfor sprogundervisning (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2017-05-29 tilføjes Legale ejere: AS3 PUBLIC A/S (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2017-05-29 tilføjes Navne: A2B Sprog A/S (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2017-05-28 fjernes Navne: AS3 AGN A/S (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2017-05-29 tilføjes Vedtægter: 2017-05-29 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2017-05-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Hvidhvask: IKKE_OMFATTET (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2016-11-29 tilføjes Navne: AS3 AGN A/S (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-11-28 fjernes Navne: AS3 EXECUTIVE A/S (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2016-11-29 tilføjes Vedtægter: 2016-11-29 (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-04 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-02 tilføjes Binavne: AS3 Nordic Executive A/S (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2015-06-02 tilføjes Navne: AS3 EXECUTIVE A/S (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-06-01 fjernes Navne: AS3 NORDIC EXECUTIVE A/S (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2015-06-02 tilføjes Vedtægter: 2015-06-02 (offentliggjort 2016-11-30)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-09-13 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2017-10-12)
Den 2010-09-13 fjernes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-01-29 tilføjes Formål: Selskabets formål er at yde rådgivning vedrørende top executives (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2009-01-29 tilføjes Navne: AS3 NORDIC EXECUTIVE A/S (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2009-01-28 fjernes Navne: AS3 SELNÆS EXECUTIVE A/S (offentliggjort 2005-05-31)
Den 2009-01-29 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør eller af tre medlemmer af bestyrelsen (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2009-01-29 tilføjes Vedtægter: 2009-01-29 (offentliggjort 2015-06-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-10-27 tilføjes Bestyrelse: Peter Lund Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2008-10-27 fjernes Bestyrelse: Alan Per Binau (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-07-14 tilføjes Bestyrelse: Alan Per Binau (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-08 tilføjes Bestyrelse: Ida Elisabeth Bratting Kongsted (bestyrelse) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2008-07-08 fjernes Bestyrelse: Peter Lund Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-10 tilføjes Direktion: Ida Elisabeth Bratting Kongsted (direktion) (offentliggjort 2017-05-29)
Den 2008-03-10 fjernes Direktion: Alan Per Binau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Virksomhedsrådgivning og anden rådgivning om driftsledelse (offentliggjort 2018-01-26)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-04-30 tilføjes Bestyrelse: Peter Lund Christensen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-04-30 fjernes Bestyrelse: Søren Selnæs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-12-30 fjernes Bestyrelse: Søren Christiansen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-05-27 tilføjes Navne: AS3 SELNÆS EXECUTIVE A/S (offentliggjort 2005-05-31)
Den 2005-05-26 fjernes Navne: AS/3 SELNÆS EXECUTIVE A/S (offentliggjort 2004-12-28)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2005-01-24 tilføjes Hovedbranche: Anden virksomhedsrådgivning (offentliggjort 2005-01-24)
Den 2005-01-23 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-01-10 tilføjes Bestyrelse: Søren Selnæs (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-01-10 fjernes Bestyrelse: Allan Gross-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-11-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hasselager Centervej 35, 8260 Viby J (offentliggjort 2019-04-08)
Den 2004-11-01 tilføjes Bestyrelse: Allan Gross-Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Direktion: Alan Per Binau (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2004-11-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-01 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2004-11-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapital (Kapital): 2.000.000,00 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2004-11-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2004-11-01 tilføjes Navne: AS/3 SELNÆS EXECUTIVE A/S (offentliggjort 2004-12-28)
Den 2004-11-01 tilføjes Reelle ejere: Allan Gross-Nielsen, Allan Gross-Nielsen (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2004-11-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2004-11-01 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2004-11-01 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-01 tilføjes Stiftere: KATALYZER ApS, AS3 PUBLIC A/S (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2020-03-16)
Den 2004-11-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2020-03-16)