Sektion (alle) | |||||||
Bestyrelse | Direktion | Reelle ejere | Hovedbranche | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | xbrl | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Navne | Tegningsregel | Vedtægter | ||||
Binavne | Beliggenhedsadresse | Revisor | Kapital | ||||
Kapitalvaluta | Første regnskabsperiode | Legale ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-07-15 fjernes Bestyrelse: Maria Helene Hjorth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2024-03-21 tilføjes Bestyrelse: Henrik Parkhøi (formand) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-03-21 fjernes Bestyrelse: Tommy Pedersen (formand) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2024-01-01 tilføjes Direktion: Marianne Settnes (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2024-01-01 fjernes Direktion: Henrik Parkhøi (direktør) (offentliggjort 2024-01-15)
Den 2023-03-24 fjernes Bestyrelse: Anders Møller Olesen (suppleant) (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2022-10-10 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Christiansen (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-10-09 fjernes Reelle ejere: Jeppe Christiansen (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2022-03-30 tilføjes Direktion: Jens Aaløse (direktør) (offentliggjort 2022-04-06)
Den 2022-03-22 tilføjes Bestyrelse: Britta Korre Stenholt (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-03-21)
Den 2021-05-11 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Christiansen (offentliggjort 2024-01-11)
Den 2021-05-10 fjernes Reelle ejere: Jeppe Christiansen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2021-03-30 fjernes Direktion: Erik Preben Holm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2021-03-18 tilføjes Bestyrelse: Anders Møller Olesen (suppleant) (offentliggjort 2023-10-31)
Den 2021-03-18 fjernes Bestyrelse: Ken Bamberg Ernstsen (suppleant) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2021-03-17 fjernes Bestyrelse: Tomas Munksgard Hoff (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2020-04-17 tilføjes Bestyrelse: Maria Helene Hjorth (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2024-07-17)
Den 2020-04-17 fjernes Bestyrelse: Ruth Schade (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2020-01-01 tilføjes Hovedbranche: Værdipapir- og varemægling (offentliggjort 2021-09-09)
Den 2019-12-31 fjernes Hovedbranche: Værdipapir- og varemægling (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2019-10-01 tilføjes Hovedbranche: Værdipapir- og varemægling (offentliggjort 2021-09-07)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-09-30 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-05-06 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-03-14)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-06-08 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-03-26 tilføjes Bestyrelse: Jørgen Tang-Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-03-26 fjernes Bestyrelse: Henrik Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2018-01-01 tilføjes Bestyrelse: Søren Krag Jacobsen (suppleant) (offentliggjort 2021-03-26)
Den 2018-01-01 fjernes Bestyrelse: Klaus Bentin (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-12-31 fjernes Bestyrelse: Ken Bamberg Ernstsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-05-10 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-04-26 tilføjes Bestyrelse: Henrik Andersen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2016-04-26 fjernes Bestyrelse: Hans Ole Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-03-17 fjernes Bestyrelse: Morten Lund Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-25)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-12-15 tilføjes Reelle ejere: Jeppe Christiansen (offentliggjort 2021-09-03)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-10-22 fjernes Bestyrelse: Peter Korsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-10-01 tilføjes Bestyrelse: Morten Larsen (suppleant) (offentliggjort 2018-02-06)
Den 2015-10-01 fjernes Bestyrelse: Morten Rask Nymark (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-09-30 fjernes Bestyrelse: Tomas Munksgard Hoff (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-03 tilføjes Bestyrelse: Morten Lund Madsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2016-04-12)
Den 2015-06-03 fjernes Bestyrelse: Peter Damgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-22 fjernes Direktion: Steffen Appelqvist Stæhr (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-04-25 tilføjes Bestyrelse: Peter Korsholm (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-04-25 fjernes Bestyrelse: Gert Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-24 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive fondsmæglervirksomhed i overensstemmelse med lov om finansiel virksomhed og selskabets tilladelse fra Finanstilsynet. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Navne: FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST A/S (offentliggjort 2015-03-12)
Den 2011-05-23 fjernes Navne: FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST A/S (offentliggjort 2009-03-12)
Den 2011-05-24 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af bestyrelsesformanden i forening med den adm. direktør eller et medlem af bestyrelsen eller af et bestyrelsesmedlem i forening med den adm. direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 tilføjes Vedtægter: 2011-05-24 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-24 fjernes Binavne: FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST VIETNAM A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST VENTURE A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST FUNDS A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST ENGROS A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST BIOTEK A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST AFRICA A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET KONTRA INVEST A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET FMS 04 ASSET MANAGEMENT A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET FMS 04 A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET AF 2004 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-04-01 tilføjes Direktion: Erik Preben Holm (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gammeltorv 18, 1457 København K (offentliggjort 2011-05-09)
Den 2011-03-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 28, 1., 1363 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-10-04 tilføjes Bestyrelse: Ken Bamberg Ernstsen (suppleant) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-04 fjernes Bestyrelse: Bente Anderskouv Sørensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 tilføjes Bestyrelse: Peter Damgaard Jensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-10-01 fjernes Bestyrelse: Jens Kampmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-12-09 tilføjes Bestyrelse: Jens Kampmann (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-12-09 fjernes Bestyrelse: Harald Børsting (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-04-23 tilføjes Bestyrelse: Carsten Johan Koch (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-04-23 fjernes Bestyrelse: Hans Ejvind Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2009-03-31 fjernes Direktion: Dorrit Vanglo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2009-03-03 tilføjes Navne: FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST A/S (offentliggjort 2009-03-12)
Den 2009-03-02 fjernes Navne: FONDSMÆGLERSELSKABET AF 2004 A/S (offentliggjort 2005-05-23)
Den 2009-03-03 fjernes Binavne: FMS 04 ASSET MANAGEMENT A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB, FMS 04 A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-04-16 tilføjes Bestyrelse: Harald Børsting (næstformand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-04-16 tilføjes Revisor: EY Godkendt Revisionspartnerselskab (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-04-16 fjernes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 75 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-11-15)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Fondsmæglerselskaber (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2007-12-12 tilføjes Direktion: Steffen Appelqvist Stæhr (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-09-07 tilføjes Kapital (Kapital): 15.000.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-09-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-26 tilføjes Bestyrelse: Gert Kristiansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-05-20 tilføjes Kapital (Kapital): 11.750.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Kapital (Kapital): 11.625.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-20 fjernes Binavne: FMS04 A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-05-11 tilføjes Direktion: Dorrit Vanglo (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-05-11 tilføjes Navne: FONDSMÆGLERSELSKABET AF 2004 A/S (offentliggjort 2005-05-23)
Den 2005-05-10 fjernes Navne: FMS AF 2004 A/S (offentliggjort 2004-12-14)
Den 2005-05-10 tilføjes Hovedbranche: Fondsmæglerselskaber (offentliggjort 2005-06-21)
Den 2005-05-09 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2005-04-13 tilføjes Bestyrelse: Hans Ejvind Hansen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2005-04-13 fjernes Bestyrelse: Svend Aage Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-14 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vendersgade 28, 1., 1363 København K (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-14 tilføjes Bestyrelse: Svend Aage Jakobsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-14 tilføjes Binavne: FMS04 A/S, FMS 04 ASSET MANAGEMENT A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB, FMS 04 A/S, FONDSMÆGLERSELSKAB, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST VIETNAM A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST VENTURE A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST FUNDS A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST ENGROS A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST BIOTEK A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST AFRICA A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET KONTRA INVEST A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET FMS 04 ASSET MANAGEMENT A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET FMS 04 A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET AF 2004 A/S, MAJ INVEST ASSET MANAGEMENT FONDSMÆGLERSELSKAB A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ MARKETS A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST MARKETS A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ INVEST EQUITY A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET MAJ EQUITY A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST MARKETS A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST EQUITY A/S, FONDSMÆGLERSELSKABET LD INVEST A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-14 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-14 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Legale ejere: MAJ INVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2015-06-10)
Den 2004-12-14 tilføjes Navne: FMS AF 2004 A/S (offentliggjort 2004-12-14)
Den 2004-12-14 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-14 tilføjes Revisor: CJ Partnership I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Stiftere: MAJ INVEST HOLDING A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-14 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2004-12-14)
Den 2004-12-14 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)