Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Tom Albæk Poulsen | 26.02.2016 | bestyrelsesmedlem |
Birgitte Neergård Kristiansen | 03.08.2010 | formand |
Jens Viltoft-Hansen | 14.12.2004 | bestyrelsesmedlem |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Michael Dahl Kirkegaard | 03.08.2010 | 31.12.2015 | bestyrelsesmedlem |
Anni Stylsvig Jensen | 14.12.2004 | 26.07.2010 | bestyrelsesmedlem |
Claus Søgaard-Christensen | 14.12.2004 | 26.07.2010 | formand |