Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Binavne | Kapital | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Vedtægter | Ejerskaber | Bestyrelse | ||||
Hjemmeside | Kontaktoplysninger | Kvartalsbeskæftigelse | Månedsbeskæftigelse | ||||
Navne | Virksomhedsform | Beliggenhedsadresse | Årsbeskæftigelse | ||||
Formål | Revisor | Direktion | Bibranche | ||||
Hovedbranche | Første regnskabsperiode | Kapitalvaluta | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Tegningsregel | Virksomhedsstatus |
Den 2024-09-09 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2024-07-22 tilføjes Binavne: Bosholdt A/S (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-22 tilføjes Kapital (Kapital): 541.622,00 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-22 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-22 tilføjes Legale ejere: TIMENGO HOLDING ApS, MICHAEL BOSHOLDT HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-21 fjernes Legale ejere: TIMENGO HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-22 tilføjes Reelle ejere: Glenn Erik Nørgaard-Nielsen, Kim Berntsen, Martin Lundsgaard (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-21 fjernes Reelle ejere: Glenn Erik Nørgaard-Nielsen, Kim Berntsen, Martin Lundsgaard (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2024-07-22 tilføjes Vedtægter: 2024-07-22 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2016-03-11 sletter virksomheden Ejerskaber: Selskabet KG af den 11. marts 2016 ApS. (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2018-12-05 sletter virksomheden Ejerskaber: TIMENGO DPG A/S. (offentliggjort 2019-05-09)
Den 2023-06-15 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-06-27 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-01 tilføjes Vedtægter: 2022-02-01 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2021-06-07 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-05-20 tilføjes Bestyrelse: Martin Lundsgaard (formand) (offentliggjort 2020-05-21)
Den 2020-05-20 fjernes Bestyrelse: Morten Boysen (formand) (offentliggjort 2020-05-21)
Den 2020-05-19 fjernes Bestyrelse: Martin Lundsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-21)
Den 2020-05-25 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-01-21 tilføjes Hjemmeside: www.timengo.com (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-21 tilføjes Kontaktoplysninger: gn@timengo.com (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2020-01-20 fjernes Kontaktoplysninger: info@msec.dk (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2019-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2020-01-02)
Den 2019-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-11-26)
Den 2019-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-30)
Den 2019-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-27)
Den 2019-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-09-26)
Den 2019-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-08-26)
Den 2019-06-21 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2019-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-07-23)
Den 2019-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-25)
Den 2019-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2019-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-05-27)
Den 2019-03-13 tilføjes Binavne: Timengo Services A/S, Timengo Managed Services A/S, Timengo Consulting A/S, Msec A/S, Managed Security A/S, Managed Security & IT A/S (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-12 fjernes Binavne: Managed Security ApS, Managed Security & IT ApS, TIMENGO SERVICES ApS, TIMENGO MANAGED SERVICES ApS, TIMENGO CONSULTING ApS, MSEC ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-07 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2019-03-07 tilføjes Navne: TIMENGO A/S (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-06 fjernes Navne: TIMENGO ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-07 tilføjes Vedtægter: 2019-03-07 (offentliggjort 2022-02-04)
Den 2019-03-07 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-03-06 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2019-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-04-27)
Den 2019-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-03-23)
Den 2019-01-18 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2019-01-17 fjernes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-06-26)
Den 2018-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-02-22)
Den 2018-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-10-18)
Den 2018-12-15 tilføjes Reelle ejere: Glenn Erik Nørgaard-Nielsen, Kim Berntsen, Martin Lundsgaard (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2018-12-14 fjernes Reelle ejere: Glenn Erik Nørgaard-Nielsen, Kim Berntsen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Lautrupvang 1, 2750 Ballerup (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-12-09 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 6, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2018-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2018-10-31 tilføjes Binavne: TIMENGO SERVICES ApS, TIMENGO MANAGED SERVICES ApS, TIMENGO CONSULTING ApS, MSEC ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-22)
Den 2018-10-23 tilføjes Bestyrelse: Tom Christensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-21)
Den 2018-10-18 tilføjes Bestyrelse: Martin Lundsgaard (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2020-05-21)
Den 2018-10-18 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor IT- og datasikkerhed og dermed beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-10-18 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2018-10-18 tilføjes Kapital (Kapitalklasser): false (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-10-18 tilføjes Navne: TIMENGO ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-10-17 fjernes Navne: MSEC ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-10-18 tilføjes Revisor: inforevision statsautoriseret revisionsaktieselskab (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-10-18 fjernes Revisor: GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-10-18 tilføjes Vedtægter: 2018-10-18 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-15)
Den 2018-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-12-01)
Den 2018-09-28 tilføjes Binavne: Managed Security ApS, Managed Security & IT ApS (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-09-27 fjernes Binavne: MANAGED SECURITY A/S, MANAGED SECURITY & IT A/S (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Navne: MSEC ApS (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-27 fjernes Navne: MSEC A/S (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-09-28 tilføjes Vedtægter: 2018-09-28 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2018-09-28 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-03-20)
Den 2018-09-27 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-23)
Den 2018-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2018-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-09-15)
Den 2018-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-08-30)
Den 2018-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-07-23)
Den 2018-05-18 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-28)
Den 2018-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-06-19)
Den 2018-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-23)
Den 2018-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-05-03)
Den 2018-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-03-15)
Den 2017-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-10-20)
Den 2017-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2018-01-23)
Den 2017-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-23)
Den 2017-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-11-27)
Den 2017-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-10-23)
Den 2017-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-25)
Den 2017-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-09-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-07-21)
Den 2017-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-27)
Den 2017-04-18 fjernes Bestyrelse: Frank Rødsø Kristensen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2017-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-06-16)
Den 2017-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-30)
Den 2017-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2017-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-30)
Den 2016-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-03-29)
Den 2016-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-02-28)
Den 2016-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-12-24)
Den 2016-12-15 tilføjes Reelle ejere: Glenn Erik Nørgaard-Nielsen, Kim Berntsen (offentliggjort 2019-01-23)
Den 2016-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2017-01-25)
Den 2016-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-23)
Den 2016-10-10 tilføjes Direktion: Glenn Erik Nørgaard-Nielsen (adm. dir.) (offentliggjort 2016-10-19)
Den 2016-10-10 fjernes Direktion: Frank Rødsø Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-12-20)
Den 2016-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-11-25)
Den 2016-09-28 fjernes Bestyrelse: Thomas Gregers Honore (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-09-26 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-31)
Den 2016-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-10-01)
Den 2016-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-08-25)
Den 2016-06-21 tilføjes Bestyrelse: Morten Boysen (formand) (offentliggjort 2020-05-21)
Den 2016-06-20 fjernes Bestyrelse: Christine Waldmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2016-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-07-28)
Den 2016-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-06-28)
Den 2016-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2016-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-03)
Den 2016-02-29 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-09)
Den 2016-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2016-03-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2015-11-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-27)
Den 2015-10-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-01-04)
Den 2015-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-03-19)
Den 2015-09-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-10)
Den 2015-08-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-07-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-12-17)
Den 2015-06-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-05-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-04-30 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-11-19)
Den 2015-03-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-29)
Den 2015-02-28 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-05-04)
Den 2015-01-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 35 (offentliggjort 2015-04-01)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2014-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2015-03-21)
Den 2014-07-16 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 6, 1., 2860 Søborg (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-07-15 fjernes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 6, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2014-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-12-15)
Den 2014-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-10-21)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2013-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-04-04)
Den 2013-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-01-23)
Den 2013-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-10-09)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2012-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 15 (offentliggjort 2012-10-17)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-01-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2012-05-29)
Den 2011-01-01 tilføjes Hovedbranche: Engroshandel med computere, ydre enheder og software (offentliggjort 2012-05-29)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-12-31 fjernes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Generatorvej 6, 1., 2730 Herlev (offentliggjort 2023-12-12)
Den 2009-09-29 fjernes Beliggenhedsadresse: Poppelgårdvej 11-13, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-03-11 tilføjes Bestyrelse: Christine Waldmann (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2008-01-08 tilføjes Kontaktoplysninger: info@msec.dk (offentliggjort 2020-01-21)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-12-29)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 7 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 fjernes Bestyrelse: Michael Frits Tordrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-05-15 tilføjes Bestyrelse: Michael Frits Tordrup (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-29 tilføjes Hovedbranche: Udvikling af kundespecifikt software og konsulentbistand i forbindelse med software (offentliggjort 2004-12-29)
Den 2004-12-28 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-08 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-08 tilføjes Beliggenhedsadresse: Poppelgårdvej 11-13, 2860 Søborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-08 tilføjes Bestyrelse: Kim Berntsen (bestyrelsesmedlem) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-08 tilføjes Binavne: MANAGED SECURITY A/S, MANAGED SECURITY & IT A/S (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2004-12-08 tilføjes Direktion: Frank Rødsø Kristensen (adm. dir.) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-08 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor IT- og datasikkerhed samt hvad der efter direktionens ønske står i naturligt i forbindelse herled. (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2004-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2006-03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-08 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 tilføjes Kapital (Kapital): 500.000,00 (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2004-12-08 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 tilføjes Legale ejere: TIMENGO HOLDING ApS (offentliggjort 2024-07-31)
Den 2004-12-08 tilføjes Navne: MSEC A/S (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2004-12-08 tilføjes Regnskabs år: --03-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 tilføjes Regnskabs år: --04-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-08 tilføjes Revisor: GE REVISION & RÅDGIVNING, REGISTRERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2019-01-07)
Den 2004-12-08 tilføjes Stiftere: Michael Frits Tordrup, Frank Rødsø Kristensen, Claus Israel Andersen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede bestyrelse eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening med den administrerende direktør. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-08 tilføjes Vedtægter: 2004-12-08 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2004-12-08 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2018-09-28)
Den 2004-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)