Sektion (alle) | |||||||
Ejerskaber | Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Bestyrelse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | Legale ejere | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Revisor | Formål | ||||
Kapital | Kapitalvaluta | Tegningsregel | Vedtægter |
Den 2004-12-14 sletter virksomheden Ejerskaber: K/S AGERØVEJ 53, AARHUS. (offentliggjort 2018-09-26)
Den 2019-07-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER ERKLÆRING (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 4, 7330 Brande (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Bestyrelse: Bjarne Hedelund Hessel (bestyrelse) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Direktion: Bjarne Hedelund Hessel (direktion) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-10 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Legale ejere: EJNER HESSEL EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AGERØVEJ 53, AARHUS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Stiftere: Villy Birkebæk, Torben Ejsing Søndergaard, Sten Hedelund Hessel, Sandy Handberg Falkenberg, Hans-Peder Hedelund Hessel, Eilif Lind Nordestgaard, EJNER HESSEL EJENDOMSSELSKAB A/S, Christian Richard Jensen, Bjarne Hedelund Hessel, Bent Hedelund Hessel (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2019-07-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-07-02 tilføjes Bestyrelse: Janus Skak Olufsen (formand) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-07-02 fjernes Bestyrelse: Torben Ejsing Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-27 tilføjes Legale ejere: EJNER HESSEL EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2018-06-27 fjernes Legale ejere: Torben Ejsing Søndergaard, Eilif Lind Nordestgaard, Hans-Peder Hedelund Hessel, Bent Hedelund Hessel, Bjarne Hedelund Hessel, Christian Richard Jensen, Sandy Handberg Falkenberg, Sten Hedelund Hessel (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-26 fjernes Legale ejere: EJNER HESSEL EJENDOMSSELSKAB A/S (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2018-06-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-04-05 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-05-25 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2014-04-04 tilføjes Direktion: Bjarne Hedelund Hessel (direktion) (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2014-04-04 fjernes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-30 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2010-08-29 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-30)
Den 2009-11-16 tilføjes Revisor: ULLITS & WINTHER STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-11-16 fjernes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2010-08-30)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 4, 7330 Brande (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 4, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-10 tilføjes Beliggenhedsadresse: Jyllandsvej 4, 7330 Brande (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-10 tilføjes Bestyrelse: Torben Ejsing Søndergaard (bestyrelse) (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2004-12-10 tilføjes Formål: Selskabets formål er at være komplementar i K/S Agerøvej 53, Aarhus. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-10 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-10 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Legale ejere: EJNER HESSEL EJENDOMSSELSKAB A/S, Torben Ejsing Søndergaard, Eilif Lind Nordestgaard, Hans-Peder Hedelund Hessel, Bent Hedelund Hessel, Bjarne Hedelund Hessel, Christian Richard Jensen, Sandy Handberg Falkenberg, Sten Hedelund Hessel (offentliggjort 2018-07-02)
Den 2004-12-10 tilføjes Navne: KOMPLEMENTARANPARTSSELSKABET AGERØVEJ 53, AARHUS (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Revisor: Ullits & Winther Statsautoriserederevisorer I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-10 tilføjes Stiftere: Villy Birkebæk, Torben Ejsing Søndergaard, Sten Hedelund Hessel, Sandy Handberg Falkenberg, Hans-Peder Hedelund Hessel, Eilif Lind Nordestgaard, EJNER HESSEL EJENDOMSSELSKAB A/S, Christian Richard Jensen, Bjarne Hedelund Hessel, Bent Hedelund Hessel (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 3 bestyrelsesmedlemmer i forening eller af den samlede bestyrelse. (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Vedtægter: 2004-12-10 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2019-07-08)
Den 2004-12-10 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2019-07-08)