Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | ObligatoriskEmail | Reelle ejere | ||||
Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | ||||
Bestyrelse | Direktion | xbrl | Revisor | ||||
Kvartalsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Binavne | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-12-20 tilføjes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Virksomhedsstatus: TVANGSOPLØST (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-19 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Beliggenhedsadresse: Åhusene 6, 1. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-07 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Legale ejere: KALO INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Navne: LOKA INVEST A/S (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes ObligatoriskEmail: tika@hotmail.dk (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Reelle ejere: Karsten Rundkvist Albrechtsen (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Stiftere: LARS TAVSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-12-20 fjernes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-23 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER TVANGSOPLØSNING (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-11-22 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2018-09-18 fjernes Bestyrelse: Karsten Rundkvist Albrechtsen (bestyrelse) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-09-18 fjernes Direktion: Karsten Rundkvist Albrechtsen (direktion) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2018-08-28 tilføjes Hovedbranche: Anden finansiel formidling undtagen forsikring og pensionsforsikring, i.a.n. (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-08-27 fjernes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2018-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Åhusene 6, 1. 4., 8000 Aarhus C (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2018-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 10, 7323 Give (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2017-11-21 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-07-01 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-06-02 tilføjes ObligatoriskEmail: tika@hotmail.dk (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2013-08-03 tilføjes Beliggenhedsadresse: Valmuevej 10, 7323 Give (offentliggjort 2018-08-03)
Den 2013-08-02 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 4, 7323 Give (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2013-08-03 fjernes Revisor: Audicon Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 tilføjes Revisor: Audicon Revisionsvirksomhed (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-01-30 fjernes Revisor: LJ REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2011-12-16 tilføjes Bestyrelse: Tina Albrechtsen (formand) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2011-12-16 fjernes Bestyrelse: Louise Korsgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-16 tilføjes Formål: Selskabets formål er formuepleje samt dermed beslægtet virksomhed (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2011-12-16 tilføjes Legale ejere: KALO INVEST ApS (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2011-12-16 tilføjes Navne: LOKA INVEST A/S (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2011-12-15 fjernes Navne: BISBORG REVISION A/S (offentliggjort 2005-08-31)
Den 2011-12-16 tilføjes Reelle ejere: Karsten Rundkvist Albrechtsen (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2011-12-16 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør alene eller af to bestyrelsesmedlemmer i forening. (offentliggjort 2018-11-23)
Den 2011-12-16 tilføjes Vedtægter: 2011-12-16 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2011-12-16 fjernes Binavne: GIVE REVISIONSKONTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-12-06 tilføjes Hovedbranche: Anden forretningsservice i.a.n. (offentliggjort 2018-08-28)
Den 2011-12-05 fjernes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Bestyrelse: Marianne Langkjær Kristensen (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Bestyrelse: Lars Tavsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 tilføjes Direktion: Karsten Rundkvist Albrechtsen (direktion) (offentliggjort 2018-10-02)
Den 2011-07-01 fjernes Direktion: Lars Tavsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-08-06 tilføjes Revisor: LJ REVISION ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-08-06 fjernes Revisor: Revisionsfirmaet Mogens Bisborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2010-11-30)
Den 2010-04-19 tilføjes Bestyrelse: Louise Korsgaard Nielsen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Bestyrelse: Lars Skovbjerg Jeppesen (bestyrelse) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 tilføjes Direktion: Lars Tavsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-04-19 fjernes Direktion: Lars Skovbjerg Jeppesen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2016-12-15)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-09-09 tilføjes Revisor: Revisionsfirmaet Mogens Bisborg (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-09-09 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARDY BANG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-25 fjernes Bestyrelse: Mogens Skriver Bisborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Bogføring og revision: skatterådgivning (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2004-12-22)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 4, 7323 Give (offentliggjort 2008-06-30)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 4, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 5 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-08-31 tilføjes Binavne: GIVE REVISIONSKONTOR A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 fjernes Binavne: GIVE REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 tilføjes Bestyrelse: Mogens Skriver Bisborg (formand) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-08-16 tilføjes Kapital (Kapital): 501.000,00 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2005-08-16 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2005-08-16 tilføjes Navne: BISBORG REVISION A/S (offentliggjort 2005-08-31)
Den 2005-08-15 fjernes Navne: BISBORG REVISION ApS (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2005-08-16 tilføjes Virksomhedsform: 60 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2005-08-15 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-10)
Den 2005-08-16 fjernes Direktion: Mogens Skriver Bisborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 2 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-22 tilføjes Hovedbranche: Revisions- og bogføringsvirksomhed (offentliggjort 2004-12-22)
Den 2004-12-21 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-13 tilføjes Direktion: Mogens Skriver Bisborg (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 fjernes Direktion: Lars Tavsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Direktion: Lars Tavsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 tilføjes Kapital (Kapital): 126.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-13 tilføjes Navne: BISBORG REVISION ApS (offentliggjort 2004-12-13)
Den 2004-12-12 fjernes Navne: MBLA ApS (offentliggjort 2004-12-10)
Den 2004-12-07 tilføjes Navne: MBLA ApS (offentliggjort 2004-12-10)
Den 2004-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hjortsvangen 4, 7323 Give (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-07 tilføjes Binavne: GIVE REVISIONSKONTOR ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2004-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-07 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2004-12-07 tilføjes Regnskabs år: --06-30 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2004-12-07 tilføjes Regnskabs år: --07-01 (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2004-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2004-12-07 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET HARDY BANG ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Stiftere: LARS TAVSEN HOLDING A/S (offentliggjort 2019-02-07)
Den 2004-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-10)
Den 2004-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2018-11-23)