Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Hovedbranche | Formål | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Tegningsregel | Vedtægter | Revisor | ||||
Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-06-19 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-05-23 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-07-08 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-06-11 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-06-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-06-12 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-06-11 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-06-15 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-13 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-08-20 tilføjes Formål: Selskabets formål er at eje vindmøller, anparter i vindmøller og andet hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 tilføjes Legale ejere: Lisa Rasmussen, Klaus Rasmussen (offentliggjort 2015-06-12)
Den 2008-08-20 tilføjes Reelle ejere: Lisa Rasmussen, Klaus Rasmussen (offentliggjort 2017-10-06)
Den 2008-08-20 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af den samlede direktion. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 tilføjes Vedtægter: 2008-08-20 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-08-20 fjernes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vibevej 10, 7620 Lemvig (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 tilføjes Direktion: Lisa Rasmussen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-09 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-09 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Kapital (Kapitalvaluta): DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Navne: L & K ENERGY ApS (offentliggjort 2004-12-10)
Den 2004-12-09 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Revisor: Ejendomsselskabet Andrupsgade A/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Stiftere: Lisa Rasmussen, Klaus Rasmussen (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-09 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-10)
Den 2004-12-09 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)