Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Robert Pedersen Buch | 09.12.2004 | 25.02.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Søren Edwin Hansen | 31.01.2006 | 25.02.2022 | formand |
Robert Pedersen Buch | 04.03.2005 | 25.02.2022 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Thomas Kirkegaard | 04.03.2005 | 31.01.2006 | formand |