Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Revisor | Ejerskaber | Legale ejere | ||||
Reelle ejere | Hovedbranche | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Omlægningsperiode slut | Omlægningsperiode start | Beliggenhedsadresse | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-04-15 offentliggøres Regnskab 2023
Den 2023-04-12 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2022-04-29 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-05-12 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-12-04 tilføjes Revisor: BEIERHOLM, STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2020-12-04 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2015-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JUUL & NIELSEN ERHVERVSEJENDOMME VEST ApS. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2015-06-15 angiver virksomheden Ejerskaber til at inkludere: JUUL & NIELSEN VEST A/S. (offentliggjort 2015-06-15)
Den 2020-06-18 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-04-24 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-05-07 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-11-20 tilføjes Legale ejere: Michael Richard Freimann Dannerfjord (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-19 fjernes Legale ejere: Michael Richard Freimann Dannerfjord (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-11-20 tilføjes Reelle ejere: Michael Richard Freimann Dannerfjord (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2017-06-06 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-06-02 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2013-09-06)
Den 2012-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-10-13 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2020-12-08)
Den 2011-10-13 fjernes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at fungere som holdingvirksomhed. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af direktionen. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-12-30 tilføjes Vedtægter: 2008-12-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Omlægningsperiode slut: 2008-12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-07-01 tilføjes Omlægningsperiode start: 2008-07-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Havnevej 34, 8500 Grenaa (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-07 tilføjes Direktion: Michael Richard Freimann Dannerfjord (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-06-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-07 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Legale ejere: Michael Richard Freimann Dannerfjord (offentliggjort 2017-11-20)
Den 2004-12-07 tilføjes Navne: MICHAEL DANNERFJORD HOLDING ApS (offentliggjort 2004-12-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Revision fravalgt: false (offentliggjort 2015-03-11)
Den 2004-12-07 tilføjes Revisor: DELOITTE STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Stiftere: Michael Richard Freimann Dannerfjord (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2004-12-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)