Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Første regnskabsperiode | Hovedbranche | ||||
Legale ejere | Navne | Reelle ejere | Regnskabs år | ||||
Revision fravalgt | Stiftere | Virksomhedsform | Tegningsregel | ||||
Direktion | xbrl | Kontaktoplysninger | Formål | ||||
Vedtægter | Revisor | Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2018-02-23 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-22 fjernes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Ingersvej 24, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-07 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Legale ejere: Hugo Steen Berthelsen (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Navne: HOF 2004 ApS (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Reelle ejere: Hugo Steen Berthelsen (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Stiftere: KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2018-02-23 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-11-15 tilføjes Tegningsregel: Virksomheden tegnes af en likvidator (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-11-15 tilføjes Virksomhedsstatus: UNDER FRIVILLIG LIKVIDATION (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2017-11-14 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-11-15 fjernes Direktion: Hugo Steen Berthelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2017-01-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-23 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2016-02-29 fjernes Kontaktoplysninger: pm@proticagroup.com (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2016-01-01 tilføjes Direktion: Hugo Steen Berthelsen (adm. dir.) (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2016-01-01 fjernes Direktion: Martin Michael Kristensen (direktion) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2015-08-03 tilføjes Legale ejere: Hugo Steen Berthelsen (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2015-08-03 tilføjes Reelle ejere: Hugo Steen Berthelsen (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2015-06-11 tilføjes Beliggenhedsadresse: Ingersvej 24, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2015-06-10 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2014-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: pm@proticagroup.com (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2013-10-25 tilføjes Direktion: Martin Michael Kristensen (direktion) (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2013-10-25 fjernes Direktion: Jeppe Lynge Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-28 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2015-09-04)
Den 2011-06-27 fjernes Beliggenhedsadresse: Hegelsvej 23, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2009-02-16)
Den 2011-05-17 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive aktiviteter i forbindelse med finansiering, investering og lignende (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2011-05-17 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør alene eller af den samlede direktion (offentliggjort 2017-11-16)
Den 2011-05-17 tilføjes Vedtægter: 2011-05-17 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2011-05-17 fjernes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 tilføjes Direktion: Jeppe Lynge Larsen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-01-27 fjernes Direktion: Lars Peter Kruse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 tilføjes Revisor: MJAKP2 I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-05-19 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2009-01-23 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hegelsvej 23, 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2009-02-16)
Den 2009-01-22 fjernes Beliggenhedsadresse: Hans Edvard Teglers Vej 9, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2009-01-01 tilføjes Hovedbranche: Ikke-finansielle holdingselskaber (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2008-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-03-22 fjernes Direktion: Kent Hoeg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Hans Edvard Teglers Vej 9, 2., 2920 Charlottenlund (offentliggjort 2007-01-31)
Den 2006-12-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-12-31 tilføjes Direktion: Lars Peter Kruse (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-04-03 fjernes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Vesterbro 18, 9000 Aalborg (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-07 tilføjes Direktion: Kent Hoeg Sørensen (direktion) (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2004-12-31 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2004-12-07 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-07 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2004-12-07 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-07 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2004-12-07 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2004-12-07 tilføjes Navne: HOF 2004 ApS (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2004-12-07 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2004-12-07 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2004-12-07 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2004-12-07 tilføjes Revisor: PricewaterhouseCoopers I/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-07 tilføjes Stiftere: KRISTENSEN PROPERTIES A/S (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2004-12-07 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2018-02-28)
Den 2004-12-07 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2017-11-16)