Person | under 12 måneder | under 24 måneder | under 36 måneder | Alle relationer |
---|---|---|---|---|
Ulla Christiane Eckardt(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Torben Anders Anbert(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Nana Lüttge(virk.: 2) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Lars Bo Jørgensen(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Tina Hansen(virk.: 3) Legale ejere | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % |
Konkurser inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, under konkurs, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering hvor personen har indgået i bestyrelsen, ledelsen eller ejerkredsen. |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Nana Lüttge | 01.01.2007 | Jystrup Bygade 7, 4174 Jystrup Midtsj |
Tina Hansen | 01.01.2007 | Kjærsager 20, 4330 Hvalsø |
Torben Anders Anbert | 01.01.2007 | Mosevænget 10, 4000 Roskilde |
Ulla Christiane Eckardt | 01.01.2007 | Smedevej 19, 4180 Sorø |
Lars Bo Jørgensen | 01.10.2017 | Bomhoffs Have 6, 1872 Frederiksberg C |
Deltager | Dato | Adresse |
---|---|---|
Jane Aagesen |
Aktive virksomheder: (6) | CVR | Status | Branche |
---|---|---|---|
PSYKOLOGISK KLINIK V/NANA LYTTGE | 17216287 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
Psykolog Lars Bo Jørgensen | 25270185 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
Psykolog Mette Hemming Schaarup | 36106131 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
Psykolog Tina Hansen | 35069283 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
Psykologerne i Ringsted I/S | 42852007 | Aktiv | Anden udlejning af boliger (682030) |
Psykologpraxis v/Jette Kaiser | 31311292 | Aktiv | Psykologisk rådgivning (869030) |
Dato | Afstand | Fra | Til |
---|---|---|---|
20.10.2018 | nan (km) | Nørregade 12, 4100 Ringsted | Nørregade 12, 4100 Ringsted |
Virksomheden har ikke angivet Lignende navne. |
Sidst opdateret den 29.06.2023 og angivet som gældende fra 06.12.2004 (6772 dage). |
Lignende navne | CVR |
---|---|
Psykologerne i Jens Bangs Stenhus I/S | 36233885 |
Psykologerne i København | 29005699 |
Psykologerne i Lyngby v/Birgit Marie Tarnow | 30685768 |
Psykologerne i Nordsjælland | 33436777 |
Psykologerne i Refleksionsrummet ApS | 27983863 |
Psykologerne i Ringsted I/S | 42852007 |
Psykologerne i Rosenborggade ApS | 41246731 |
Psykologerne i Slotsmøllen ApS | 43585177 |
Psykologerne i Studsgade v. F.Pohl | 32699561 |
Psykologerne i Studsgade v/Lennie Schultz | 32709648 |
Aktive person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Ulla Christiane Eckardt(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Torben Anders Anbert(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Nana Lüttge(virk.: 2) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Lars Bo Jørgensen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Tina Hansen(virk.: 3) Legale ejere | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 38 % | 62 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | NORMAL | AKTIV | UNDER KONKURS | KONKURS | OPLØST | ØVRIGT |
---|---|---|---|---|---|---|
Jane Aagesen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden. | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Pct. | 0 % | 0 % | 0 % | 0 % | 50 % | 50 % |
Konkurs inkluderer selskaber uden retsvirkning, under rekonstruktion, opløst efter konkurs, under tvangsopløsning, tvangsopløst og under reassumering. Vi gør opmærksom på, at rollen som stifter i denne fremstilling (virksomhedsrelationer) altid associeres med en konkurs / tvangsopløsning uagtet om stifteren havde nogen aktiv rolle i virksomheden på tidspunktet for konkursen / tvangsopløsningen. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Ulla Christiane Eckardt(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 2 | 1 |
Torben Anders Anbert(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 1 | 1 |
Nana Lüttge(virk.: 2) Legale ejere | 1 | 0 | 1 | 1 |
Lars Bo Jørgensen(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 1 | 2 | 2 |
Tina Hansen(virk.: 3) Legale ejere | 1 | 0 | 2 | 1 |
Sum | 5 | 1 | 8 | 6 |
Pct. | 25 % | 5 % | 40 % | 30 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |
Person | BESTYRELSE | DIREKTION | EJERE | OTHER |
---|---|---|---|---|
Jane Aagesen(virk.: 2) Ikke aktiv i virksomheden | 1 | 0 | 1 | 0 |
Pct. | 50 % | 0 % | 50 % | 0 % |
Other inkluderer roller som stiftere, likvidator og revision. |