Sektion (alle) | |||||||
xbrl | Beliggenhedsadresse | Hjemmeside | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Månedsbeskæftigelse | Årsbeskæftigelse | Formål | Legale ejere | ||||
Tegningsregel | Vedtægter | Bestyrelse | Revisor | ||||
Reelle ejere | Bibranche | Hovedbranche | Kontaktoplysninger | ||||
Direktion | Første regnskabsperiode | Kapital | Kapitalvaluta | ||||
Navne | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | Virksomhedsstatus |
Den 2024-02-25 offentliggøres Regnskab 2022
Den 2023-11-05 tilføjes Beliggenhedsadresse: Odinsvej 1, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2023-11-05)
Den 2023-11-04 fjernes Beliggenhedsadresse: Gartnervænget 6, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2023-11-05)
Den 2023-02-26 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2022-02-26 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2021-03-04 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2020-02-25 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2020-01-26 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gartnervænget 6, 3300 Frederiksværk (offentliggjort 2023-11-05)
Den 2020-01-25 fjernes Beliggenhedsadresse: Paradis Alle 22, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2019-02-20 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2018-02-18 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2017-10-09 tilføjes Hjemmeside: grafikhuset.dk (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2017-02-24 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2015-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Månedsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-02-23)
Den 2015-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2017-05-02)
Den 2014-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2015-07-06)
Den 2014-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-23)
Den 2013-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2016-05-14)
Den 2012-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2012-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2014-06-24)
Den 2012-11-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed indenfor det graiske område, herunder ved løsning af designopgaver, yde IT bistand og udvikle software. Der kan endvidere drives virksomhed indenfor områder beslægtet med det nævnte. (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Legale ejere: Jacob Schäffer (offentliggjort 2016-02-29)
Den 2012-11-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af 1 direktør (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 tilføjes Vedtægter: 2012-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-11-30 fjernes Bestyrelse: Mads Harrel Thyregod (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-11-30 fjernes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2012-10-01 tilføjes Reelle ejere: Jacob Schäffer (offentliggjort 2017-10-09)
Den 2012-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-04-29)
Den 2012-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-03-18)
Den 2011-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-09-04)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-01 tilføjes Bibranche: Konsulentbistand vedrørende informationsteknologi (offentliggjort 2011-08-19)
Den 2011-09-01 tilføjes Hovedbranche: Kommunikationsdesign og grafisk design (offentliggjort 2011-08-19)
Den 2011-08-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2011-01-01 tilføjes Kontaktoplysninger: info@grafikhuset.dk (offentliggjort 2011-08-19)
Den 2010-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-06-23)
Den 2010-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-03-31)
Den 2010-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-09-23)
Den 2009-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-09-22)
Den 2009-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2011-11-30)
Den 2009-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-03-11)
Den 2009-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2010-01-07)
Den 2009-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-09-02)
Den 2008-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-06-11)
Den 2008-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2010-10-14)
Den 2008-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2009-03-02)
Den 2008-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-12-16)
Den 2008-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-08-29)
Den 2008-02-07 tilføjes Beliggenhedsadresse: Paradis Alle 22, 3200 Helsinge (offentliggjort 2020-01-26)
Den 2008-02-06 fjernes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 16, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2007-12-24)
Den 2007-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2008-07-03)
Den 2007-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2009-09-08)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2007-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-03-27)
Den 2007-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-02-29)
Den 2007-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2007-01-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 16, 3520 Farum (offentliggjort 2006-12-28)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2008-10-03)
Den 2006-12-31 fjernes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 16, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 3 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-11-30 tilføjes Beliggenhedsadresse: Furesøvej 16, 3520 Farum (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-11-30 tilføjes Bestyrelse: Mads Harrel Thyregod (formand) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-30 tilføjes Direktion: Inger Chamilla Schäffer (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-11-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2005-04-25)
Den 2004-11-30 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Navne: GRAFIKHUSET AF 1981 ApS (offentliggjort 2005-02-23)
Den 2004-11-30 tilføjes Regnskabs år: --09-30 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Regnskabs år: --10-01 (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Revisor: REVISIONSFIRMAET ARNE BANG, STATSAUTORISERET REVISIONSANPARTSSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Stiftere: J. SCHÄFFER HOLDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-11-30 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2005-02-23)
Den 2004-11-30 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2015-02-09)