Sektion (alle) | |||||||
Virksomhedsstatus | Beliggenhedsadresse | Direktion | Første regnskabsperiode | ||||
Hovedbranche | Kontaktoplysninger | Legale ejere | Navne | ||||
Reelle ejere | Regnskabs år | Revision fravalgt | Stiftere | ||||
Virksomhedsform | xbrl | Formål | Tegningsregel | ||||
Vedtægter | Revisor | Årsbeskæftigelse | Kvartalsbeskæftigelse | ||||
Kapital | Kapitalvaluta |
Den 2022-12-08 tilføjes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Virksomhedsstatus: OPLØST EFTER FUSION (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-07 fjernes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 21, 2. tv., 1051 København K (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Direktion: Ulrik Agerskov Brostrøm (direktør) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Kontaktoplysninger: mpe@jbmedia.dk (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Legale ejere: UB HOLDING ApS, MP HOLDING KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Navne: MEDIA UNLIMITED ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Reelle ejere: Ulrik Agerskov Brostrøm, Morten Peter Petersen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Stiftere: Lasse Peter Petersen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-12-08 fjernes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2022-03-22 offentliggøres Regnskab 2021
Den 2021-10-15 tilføjes Beliggenhedsadresse: Nyhavn 21, 2. tv., 1051 København K (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2021-10-14 fjernes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 6, 2., 1154 København K (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2021-05-05 offentliggøres Regnskab 2020
Den 2020-03-27 offentliggøres Regnskab 2019
Den 2019-03-27 offentliggøres Regnskab 2018
Den 2018-03-22 offentliggøres Regnskab 2017
Den 2017-08-01 tilføjes Legale ejere: UB HOLDING ApS, MP HOLDING KØBENHAVN ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2017-08-01 fjernes Legale ejere: Ulrik Agerskov Brostrøm, Morten Peter Petersen (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2017-03-31 offentliggøres Regnskab 2016
Den 2016-03-09 offentliggøres Regnskab 2015
Den 2013-06-21 tilføjes Reelle ejere: Ulrik Agerskov Brostrøm, Morten Peter Petersen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2013-05-30 tilføjes Formål: Selskabets formål er at drive virksomhed med handel, service, rådgivning, produktion, udvik-ling og investering samt anden hermed efter direktionens skøn beslægtet virksomhed. Selskabets virksomhed kan udøves direkte og gennem kapitalanbringelser i andre selskaber. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2013-05-30 tilføjes Tegningsregel: Selskabet tegnes af en direktør. (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2013-05-30 tilføjes Vedtægter: 2013-05-30 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2013-05-30 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2013-05-29 fjernes Direktion: Christian Schäbethal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2013-01-21 tilføjes Legale ejere: Ulrik Agerskov Brostrøm, Morten Peter Petersen (offentliggjort 2017-08-09)
Den 2012-08-31 tilføjes Direktion: Christian Schäbethal (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2012-05-24 tilføjes Beliggenhedsadresse: Gråbrødretorv 6, 2., 1154 København K (offentliggjort 2021-10-15)
Den 2012-05-23 fjernes Beliggenhedsadresse: Kaplevej 73, 2830 Virum (offentliggjort 2007-06-28)
Den 2011-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2013-07-18)
Den 2011-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-05-11)
Den 2011-07-01 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS STATSAUTORISERET REVISIONSPARTNERSELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-07-01 fjernes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-16)
Den 2011-05-16 tilføjes Revisor: PRICEWATERHOUSECOOPERS SERVICES STATSAUTORISERET REVISIONSAKTIESELSKAB (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-05-16 fjernes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2011-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2012-03-13)
Den 2011-03-01 tilføjes Kontaktoplysninger: mpe@jbmedia.dk (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2008-01-01 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauer (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2007-12-31 fjernes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2007-05-31 tilføjes Beliggenhedsadresse: Kaplevej 73, 2830 Virum (offentliggjort 2007-06-28)
Den 2007-05-30 fjernes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 17, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2007-05-31 tilføjes Direktion: Ulrik Agerskov Brostrøm (direktør) (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2007-05-31 fjernes Direktion: Lasse Peter Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2007-05-31 tilføjes Revisor: ERNST & YOUNG DENMARK P/S (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2007-05-31 fjernes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2006-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-09-03)
Den 2006-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-07-18)
Den 2006-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-12)
Den 2006-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2007-01-11)
Den 2005-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-09-01)
Den 2005-09-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 0 (offentliggjort 2006-04-11)
Den 2005-06-30 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-12-02)
Den 2005-03-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Kvartalsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2005-10-04)
Den 2004-12-31 tilføjes Årsbeskæftigelse: 1 (offentliggjort 2006-05-18)
Den 2004-12-21 tilføjes Hovedbranche: Reklamebureauvirksomhed (offentliggjort 2004-12-21)
Den 2004-12-20 fjernes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Hovedbranche: Uoplyst (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Beliggenhedsadresse: Frederiksberg Alle 17, 1820 Frederiksberg C (offentliggjort 2013-11-22)
Den 2004-12-01 tilføjes Direktion: Lasse Peter Petersen (direktør) (offentliggjort 2022-03-08)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (slut): 2005-12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Første regnskabsperiode (start): 2004-12-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapital (Kapital): 125.000,00 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Kapitalvaluta: DKK (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Navne: MEDIA UNLIMITED ApS (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --01-01 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Regnskabs år: --12-31 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Revision fravalgt: true (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Revisor: MICHAEL RYDING ApS (offentliggjort 2015-02-09)
Den 2004-12-01 tilføjes Stiftere: Lasse Peter Petersen (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsform: 80 (offentliggjort 2023-01-13)
Den 2004-12-01 tilføjes Virksomhedsstatus: NORMAL (offentliggjort 2023-01-13)