Direktion | Dato | Rolle |
---|---|---|
Anette Nielsen | 01.03.2022 | direktør |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Peter Fangel | 02.11.2021 | 01.03.2022 | direktør |
Jan Larsen | 30.11.2004 | 01.11.2021 | direktør |
Bestyrelse | Dato | Rolle |
---|---|---|
Christian Fog Larsen | 01.04.2022 | bestyrelsesmedlem |
Anette Nielsen | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Jan Larsen | 01.11.2021 | formand |
Historik | Start | Stop | Rolle |
---|---|---|---|
Rasmus Peter Fangel | 01.11.2021 | 31.03.2022 | bestyrelsesmedlem |
Torben Kruse | 01.07.2020 | 01.11.2021 | bestyrelsesmedlem |
Leon Kristensen | 30.06.2015 | 30.06.2020 | bestyrelsesmedlem |
Morten Eriksen | 29.04.2010 | 30.05.2015 | bestyrelsesmedlem |
Jens Bay Petersen | 22.05.2008 | 29.04.2010 | bestyrelsesmedlem |
Anette Nielsen | 26.08.2005 | 31.10.2021 | formand |
Mette Sonne Mikkelsen | 26.08.2005 | 22.05.2008 | bestyrelsesmedlem |
Jan Larsen | 30.11.2004 | 31.10.2021 | bestyrelsesmedlem |
Flemming Larsen | 30.11.2004 | 26.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Tom Deichmann | 30.11.2004 | 26.08.2005 | bestyrelsesmedlem |
Bent Vilhelm Larsen | 30.11.2004 | 26.08.2005 | bestyrelsesmedlem |